EP3654129 - SURFACE DE VANNE PARTIELLEMENT CIRCULAIRE POUR VANNE THERMOSENSIBLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/21] | SURFACE DE VANNE PARTIELLEMENT CIRCULAIRE POUR VANNE DE CIRE | ||
[2022/18] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.08.2023 Base de données mise à jour au 10.08.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.08.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 25.04.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.11.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.04.2020 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hamilton Sundstrand Corporation Four Coliseum Centre 2730 West Tyvola Road Charlotte, NC 28217-4578 / US | [2020/21] | Inventeur(s) | 01 /
BUTCKA, William W. 48 Stone Ridge Road Colchester, CT 06415 / US | 02 /
D'ANGELO, Gary F. 322 Wakefield Blvd Winsted, CT 06098 / US | [2020/52] |
Précédent [2020/21] | 01 /
BUTCKA, William W. 48 Stone Ridge Road Colchester, CT Connecticut 06415 / US | ||
02 /
D'ANGELO, Gary F. 322 Wakefield Blvd Winsted, CT Connecticut 06098 / US | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2020/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19207937.4 | 08.11.2019 | [2020/21] | Numéro de priorité, date | US201816195306 | 19.11.2018 Format original publié: US201816195306 | [2020/21] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3654129 | Date: | 20.05.2020 | Langue: | EN | [2020/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3654129 | Date: | 28.09.2022 | Langue: | EN | [2022/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.03.2020 | Classification | IPC: | F16K31/00, G05D23/02, F16K1/36, G05D23/13 | [2022/18] | CPC: |
G05D23/022 (EP,US);
F16K1/32 (US);
F16K1/36 (EP);
F16K31/002 (EP);
G05D23/1333 (EP)
|
Précédent IPC [2020/21] | G05D23/13, F16K1/36, G05D23/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/52] |
Précédent [2020/21] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | TEILKREISFÖRMIGE VENTILOBERFLÄCHE FÜR EIN WACHSVENTIL | [2020/21] | Anglais: | PART-CIRCULAR VALVE SURFACE FOR WAX VALVE | [2020/21] | Français: | SURFACE DE VANNE PARTIELLEMENT CIRCULAIRE POUR VANNE THERMOSENSIBLE | [2022/18] |
Précédent [2020/21] | SURFACE DE VANNE PARTIELLEMENT CIRCULAIRE POUR VANNE DE CIRE | Procédure d'examen | 18.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.11.2020 | Requête en examen déposée [2020/52] | 18.11.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 25.08.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.04.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.08.2022 | Taxe de délivrance payée | 17.08.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.08.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.06.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.11.2019 | AL | 28.09.2022 | AT | 28.09.2022 | BG | 28.09.2022 | CY | 28.09.2022 | CZ | 28.09.2022 | DK | 28.09.2022 | EE | 28.09.2022 | ES | 28.09.2022 | FI | 28.09.2022 | HR | 28.09.2022 | IT | 28.09.2022 | LT | 28.09.2022 | LV | 28.09.2022 | MC | 28.09.2022 | MK | 28.09.2022 | NL | 28.09.2022 | PL | 28.09.2022 | RO | 28.09.2022 | RS | 28.09.2022 | SE | 28.09.2022 | SI | 28.09.2022 | SK | 28.09.2022 | SM | 28.09.2022 | IE | 08.11.2022 | LU | 08.11.2022 | BE | 30.11.2022 | CH | 30.11.2022 | LI | 30.11.2022 | NO | 28.12.2022 | GR | 29.12.2022 | IS | 28.01.2023 | PT | 30.01.2023 | [2024/34] |
Précédent [2024/27] | HU | 08.11.2019 | |
AL | 28.09.2022 | ||
AT | 28.09.2022 | ||
CY | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
IT | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
MK | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
IE | 08.11.2022 | ||
LU | 08.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2024/26] | HU | 08.11.2019 | |
AL | 28.09.2022 | ||
AT | 28.09.2022 | ||
CY | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
IT | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
IE | 08.11.2022 | ||
LU | 08.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 08.11.2019 | |
AL | 28.09.2022 | ||
AT | 28.09.2022 | ||
CY | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
IE | 08.11.2022 | ||
LU | 08.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 08.11.2019 | |
AL | 28.09.2022 | ||
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
IE | 08.11.2022 | ||
LU | 08.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SI | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
IE | 08.11.2022 | ||
LU | 08.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
IE | 08.11.2022 | ||
LU | 08.11.2022 | ||
BE | 30.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
IE | 08.11.2022 | ||
LU | 08.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
LU | 08.11.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
CH | 30.11.2022 | ||
LI | 30.11.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/34] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
DK | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
MC | 28.09.2022 | ||
NL | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 28.09.2022 | |
AT | 28.09.2022 | ||
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/26] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
PL | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
IS | 28.01.2023 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
EE | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SK | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 28.09.2022 | |
CZ | 28.09.2022 | ||
ES | 28.09.2022 | ||
FI | 28.09.2022 | ||
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RO | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
PT | 30.01.2023 | ||
Précédent [2023/20] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
SM | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Précédent [2023/10] | FI | 28.09.2022 | |
HR | 28.09.2022 | ||
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
GR | 29.12.2022 | ||
Précédent [2023/09] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
LV | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | ||
Précédent [2023/08] | FI | 28.09.2022 | |
LT | 28.09.2022 | ||
RS | 28.09.2022 | ||
SE | 28.09.2022 | ||
NO | 28.12.2022 | Citations: | Recherche | [Y]US4235416 (FINNIMORE THOMAS J [US], et al) [Y] 1,3-9,11,12,15 * column 1, line 5 - column 1, line 65 * * column 2, line 21 - column 4, line 40; figures 1-4 *; | [Y]JPS6155480 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [Y] 1,2,5-10,12-15* the whole document *; | [Y]US2012247582 (LAMB KEVIN [US], et al) [Y] 1-15 * page 1, paragraph 1 - page 3, paragraph 27; figures 1-7 * |