EP3666696 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE MANIPULATION COUCHE PAR COUCHE DES COUCHES DE PIÈCES DISPOSÉES LES UNES SUR LES AUTRES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/25] | DISPOSITIF ET PROCEDE POUR MANIPULER DES COUCHES DE MARCHANDISES UNITAIRES SUPERPOSEES | ||
[2020/28] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.12.2022 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.11.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 03.07.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés KRONES Aktiengesellschaft Böhmerwaldstrasse 5 93073 Neutraubling / DE | [2020/25] | Inventeur(s) | 01 /
KOEHL, Bernd Böhmerwaldstr. 5 93073 Neutraubling / DE | 02 /
LINNER, Johann Böhmerwaldstr. 5 93073 Neutraubling / DE | 03 /
PERL, Kurt Böhmerwaldstr. 5 93073 Neutraubling / DE | 04 /
KINDERMANN, Dieter Böhmerwaldstr. 5 93073 Neutraubling / DE | [2020/25] | Mandataire(s) | Benninger, Johannes Benninger Patentanwaltskanzlei Dr.-Leo-Ritter-Strasse 5 93049 Regensburg / DE | [2020/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19211878.4 | 27.11.2019 | [2020/25] | Numéro de priorité, date | DE201810132242 | 14.12.2018 Format original publié: DE102018132242 | [2020/25] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3666696 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | DE | [2020/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.05.2020 | Classification | IPC: | B65G59/00, B65G59/02 | [2020/25] | CPC: |
B65G59/005 (EP);
B65G59/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/52] |
Précédent [2020/25] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR SCHICHTWEISEN HANDHABUNG VON ÜBEREINANDER ANGEORDNETEN STÜCKGUTLAGEN | [2020/25] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR THE LAYERED HANDLING OF STACKED PIECE GOODS | [2020/28] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE MANIPULATION COUCHE PAR COUCHE DES COUCHES DE PIÈCES DISPOSÉES LES UNES SUR LES AUTRES | [2020/28] |
Précédent [2020/25] | DEVICE AND METHOD FOR HANDLING LAYERS OF PIECE GOODS ARRANGED ONE ABOVE THE OTHER | ||
Précédent [2020/25] | DISPOSITIF ET PROCEDE POUR MANIPULER DES COUCHES DE MARCHANDISES UNITAIRES SUPERPOSEES | Procédure dexamen | 17.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.11.2020 | Requête en examen déposée [2020/52] | 17.11.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.12.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.03.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 13.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAY]US5256028 (WINSKI ERNEST P [US], et al); | [Y]JPH08225154 (SS PHARMACEUTICAL CO, et al); | [XY]DE19515998 (PROFINISH SA [CH]); | [YA]CN203095170U (GUANGZHOU VANTA PACKAGING MACHINERY CO LTD); | [Y]EP3025988 (GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY SRL [IT]) | par le demandeur | JPS597884B | DE2635638 | CN203095165U | CN103612918 | CN203602055U | DE202013103400U |