EP3829028 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIFS POUR FOURNIR UNE RÉTROACTION DE FONCTIONNEMENT PENDANT LE TRANSFERT DE PUISSANCE DANS UN SYSTÈME DE TRANSFERT DE PUISSANCE SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.02.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.04.2021 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CH | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ElectDis AB c/o Adimo AB Västergatan 22 211 21 Malmö / SE | [2021/22] | Inventeur(s) | 01 /
Swaans, Laurens Nicoloviusgatan 10A 217 57 Malmö / SE | 02 /
Lau, Buon Kiong Fjelievägen 38 227 36 Lund / SE | [2021/22] | Mandataire(s) | Ström & Gulliksson AB P.O. Box 4188 203 13 Malmö / SE | [2021/22] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19212476.6 | 29.11.2019 | [2021/22] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3829028 | Date: | 02.06.2021 | Langue: | EN | [2021/22] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3829028 | Date: | 12.07.2023 | Langue: | EN | [2023/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.07.2020 | Classification | IPC: | H02J50/80, H02J50/10, H04B5/00, H04B5/02, H04B17/15 | [2021/22] | CPC: |
H04B5/72 (EP,KR);
H02J50/80 (EP,CN,KR,US);
H04L27/0008 (CN,US);
H02J50/10 (EP,CN,KR,US);
H04B17/15 (EP,KR);
H04B5/24 (EP,KR);
H04B5/79 (EP,KR);
H04L27/02 (CN);
H04L27/10 (CN);
H04L5/16 (CN)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/22] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNGEN ZUR BEREITSTELLUNG VON BETRIEBSRÜCKKOPPLUNG WÄHREND DER ENERGIEÜBERTRAGUNG IN EINEM DRAHTLOSEN ENERGIEÜBERTRAGUNGSSYSTEM | [2021/22] | Anglais: | METHOD AND DEVICES FOR PROVIDING OPERATIONAL FEEDBACK DURING POWER TRANSFER IN A WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEM | [2021/22] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIFS POUR FOURNIR UNE RÉTROACTION DE FONCTIONNEMENT PENDANT LE TRANSFERT DE PUISSANCE DANS UN SYSTÈME DE TRANSFERT DE PUISSANCE SANS FIL | [2021/22] | Procédure d'examen | 26.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 26.11.2020 | Requête en examen déposée [2021/22] | 26.11.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 23.02.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 07.04.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.05.2023 | Taxe de délivrance payée | 31.05.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.05.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 09.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 12.07.2023 | ES | 12.07.2023 | HR | 12.07.2023 | MC | 12.07.2023 | PL | 12.07.2023 | RO | 12.07.2023 | RS | 12.07.2023 | SK | 12.07.2023 | SM | 12.07.2023 | NO | 12.10.2023 | GR | 13.10.2023 | IS | 12.11.2023 | CH | 30.11.2023 | [2024/34] |
Précédent [2024/32] | CZ | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
MC | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SK | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Précédent [2024/23] | CZ | 12.07.2023 | |
ES | 12.07.2023 | ||
HR | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RO | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SK | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Précédent [2024/20] | ES | 12.07.2023 | |
HR | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
SM | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | ES | 12.07.2023 | |
HR | 12.07.2023 | ||
PL | 12.07.2023 | ||
RS | 12.07.2023 | ||
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | ES | 12.07.2023 | |
NO | 12.10.2023 | ||
GR | 13.10.2023 | ||
IS | 12.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | NO | 12.10.2023 | |
GR | 13.10.2023 | Citations: | Recherche | [A]US2013260676 (SINGH MANJIT [US]); | [XY]US2019058360 (GARBUS BRANDON R [US], et al); | [Y]EP3542475 (NOK9 IP AB [SE]); | [Y]WO2019203539 (LG ELECTRONICS INC [KR]) | Examen | US2019305597 |