EP3685962 - USINAGE PAR ABRASION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.10.2023 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.09.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.01.2021 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 26.06.2020 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU, MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce plc Kings Place 90 York Way London N1 9FX / GB | [2023/47] |
Précédent [2020/31] | Pour tous les Etats désignés Rolls-Royce plc Kings Place 90 York Way London N1 9FX / GB | Inventeur(s) | 01 /
Novovic, Donka c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | 02 /
Axinte, Dragos c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | 03 /
Spampinato, Alessio c/o Rolls-Royce plc PO Box 31 Derby, Derbyshire DE24 8BJ / GB | [2020/31] | Mandataire(s) | Rolls-Royce plc Moor Lane (ML-9) PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | [N/P] |
Précédent [2020/31] | Rolls-Royce plc Intellectual Property Dept SinA-48 PO Box 31 Derby DE24 8BJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19214805.4 | 10.12.2019 | [2020/31] | Numéro de priorité, date | GB20190000161 | 07.01.2019 Format original publié: GB 201900161 | [2020/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3685962 | Date: | 29.07.2020 | Langue: | EN | [2020/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3685962 | Date: | 22.11.2023 | Langue: | EN | [2023/47] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.07.2020 | Classification | IPC: | B24B19/00, B24B53/00, B24D18/00, B24B53/06, B24D5/06, B24D5/16 | [2020/31] | CPC: |
B24B53/062 (EP);
B24B19/009 (GB,US);
B24B53/017 (US);
B24B53/12 (GB);
B24D18/009 (GB);
B24D5/06 (GB,US);
B24D5/066 (EP);
B24D5/16 (EP);
B24B53/06 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] |
Précédent [2020/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SCHLEIFBEARBEITUNG | [2020/31] | Anglais: | ABRASIVE MACHINING | [2020/31] | Français: | USINAGE PAR ABRASION | [2020/31] | Procédure d'examen | 11.01.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.01.2021 | Requête en examen déposée [2021/07] | 11.01.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.09.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.10.2023 | Taxe de délivrance payée | 12.10.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 12.10.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 23.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.11.2023 | CZ | 22.11.2023 | DK | 22.11.2023 | EE | 22.11.2023 | ES | 22.11.2023 | HR | 22.11.2023 | IT | 22.11.2023 | LT | 22.11.2023 | LV | 22.11.2023 | MC | 22.11.2023 | NL | 22.11.2023 | PL | 22.11.2023 | RO | 22.11.2023 | RS | 22.11.2023 | SE | 22.11.2023 | SK | 22.11.2023 | SM | 22.11.2023 | LU | 10.12.2023 | BG | 22.02.2024 | NO | 22.02.2024 | GR | 23.02.2024 | IS | 22.03.2024 | PT | 22.03.2024 | [2024/40] |
Précédent [2024/36] | AT | 22.11.2023 | |
CZ | 22.11.2023 | ||
DK | 22.11.2023 | ||
EE | 22.11.2023 | ||
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
IT | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RO | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SK | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/35] | AT | 22.11.2023 | |
CZ | 22.11.2023 | ||
DK | 22.11.2023 | ||
EE | 22.11.2023 | ||
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RO | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/34] | AT | 22.11.2023 | |
DK | 22.11.2023 | ||
EE | 22.11.2023 | ||
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/33] | AT | 22.11.2023 | |
DK | 22.11.2023 | ||
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
SM | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 22.11.2023 | |
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
LV | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 22.11.2023 | |
ES | 22.11.2023 | ||
HR | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
PL | 22.11.2023 | ||
RS | 22.11.2023 | ||
SE | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
NO | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 22.11.2023 | |
ES | 22.11.2023 | ||
LT | 22.11.2023 | ||
NL | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
PT | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | LT | 22.11.2023 | |
NL | 22.11.2023 | ||
BG | 22.02.2024 | ||
GR | 23.02.2024 | ||
IS | 22.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 23.02.2024 | |
IS | 22.03.2024 | Citations: | Recherche | [A]US9050706 (WIAND RONALD [US], et al) [A] 1-15* c. 30, l. 1-18.;; figures 17-19 *; | [A]WO2017209747 (INLAND DIAMOND PRODUCTS COMPANY [US], et al) [A] 1-15 * p. 2, l. 2-12;; figure 5 *; | [A]EP3415275 (ROLLS ROYCE PLC [GB]) [A] 1-15 * par. 5, par. 8, par. 16, par. 22, par. 29;; figures 7A, 7B; claims 1-15 * |