EP3670322 - ORGANE DE COMMANDE DE DISPOSITIF DE PROPULSION MARINE POUR DÉMARRER/ARRÊTER UN MOTEUR, SYSTÈME DE PROPULSION MARINE LE COMPRENANT ET DÉMARREUR DE MOTEUR DE DISPOSITIF DE PROPULSION MARINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.08.2023 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.09.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 31.07.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.11.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.12.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 22.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2020/26] | Pour tous les Etats désignés YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TAKANO, Naoju c/o Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | 02 /
TAKEDA, Kentaro c/o Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | [2020/26] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2020/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19216439.0 | 16.12.2019 | [2020/26] | Numéro de priorité, date | JP20180239756 | 21.12.2018 Format original publié: JP 2018239756 | [2020/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3670322 | Date: | 24.06.2020 | Langue: | EN | [2020/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3670322 | Date: | 19.10.2022 | Langue: | EN | [2022/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.05.2020 | Classification | IPC: | B63H21/21, B63H21/22, B63H20/00 | [2020/26] | CPC: |
B63H21/21 (EP);
B63H20/16 (US);
B63H21/22 (EP);
B63H2020/003 (EP);
B63H2021/216 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/02] |
Précédent [2020/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | SCHIFFSANTRIEBSSTEUERUNG ZUM STARTEN/STOPPEN DES MOTORS, SCHIFFSANTRIEBSSYSTEM MIT EINER SOLCHEN STEUERUNG UND MOTORANLASSER EINER SCHIFFSANTRIEBSVORRICHTUNG | [2020/26] | Anglais: | MARINE PROPULSION DEVICE CONTROLLER FOR STARTING/STOPPING ENGINE, MARINE PROPULSION SYSTEM INCLUDING THE SAME, AND ENGINE STARTER OF MARINE PROPULSION DEVICE | [2020/26] | Français: | ORGANE DE COMMANDE DE DISPOSITIF DE PROPULSION MARINE POUR DÉMARRER/ARRÊTER UN MOTEUR, SYSTÈME DE PROPULSION MARINE LE COMPRENANT ET DÉMARREUR DE MOTEUR DE DISPOSITIF DE PROPULSION MARINE | [2020/26] | Procédure d'examen | 07.12.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.12.2020 | Requête en examen déposée [2021/02] | 07.12.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.11.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 28.03.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.08.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.09.2022 | Taxe de délivrance payée | 09.09.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.09.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 20.07.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.12.2019 | AL | 19.10.2022 | AT | 19.10.2022 | BG | 19.10.2022 | CY | 19.10.2022 | CZ | 19.10.2022 | DK | 19.10.2022 | EE | 19.10.2022 | ES | 19.10.2022 | FI | 19.10.2022 | HR | 19.10.2022 | LT | 19.10.2022 | LV | 19.10.2022 | MC | 19.10.2022 | MK | 19.10.2022 | NL | 19.10.2022 | PL | 19.10.2022 | RO | 19.10.2022 | RS | 19.10.2022 | SE | 19.10.2022 | SI | 19.10.2022 | SK | 19.10.2022 | SM | 19.10.2022 | IE | 16.12.2022 | LU | 16.12.2022 | BE | 31.12.2022 | CH | 31.12.2022 | LI | 31.12.2022 | NO | 19.01.2023 | GR | 20.01.2023 | IS | 19.02.2023 | PT | 20.02.2023 | [2024/34] |
Précédent [2024/29] | HU | 16.12.2019 | |
AL | 19.10.2022 | ||
AT | 19.10.2022 | ||
CY | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
MC | 19.10.2022 | ||
MK | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
IE | 16.12.2022 | ||
LU | 16.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2024/27] | HU | 16.12.2019 | |
AL | 19.10.2022 | ||
AT | 19.10.2022 | ||
CY | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
MK | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
IE | 16.12.2022 | ||
LU | 16.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2024/21] | HU | 16.12.2019 | |
AL | 19.10.2022 | ||
AT | 19.10.2022 | ||
CY | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
IE | 16.12.2022 | ||
LU | 16.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 16.12.2019 | |
AL | 19.10.2022 | ||
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
IE | 16.12.2022 | ||
LU | 16.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
IE | 16.12.2022 | ||
LU | 16.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
IE | 16.12.2022 | ||
LU | 16.12.2022 | ||
BE | 31.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
IE | 16.12.2022 | ||
LU | 16.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/47] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
LU | 16.12.2022 | ||
CH | 31.12.2022 | ||
LI | 31.12.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
LU | 16.12.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 19.10.2022 | |
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/34] | AT | 19.10.2022 | |
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/33] | AT | 19.10.2022 | |
DK | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/25] | AT | 19.10.2022 | |
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 19.10.2022 | |
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 19.10.2022 | |
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 19.10.2022 | |
NL | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
Précédent [2023/17] | NL | 19.10.2022 | Citations: | Recherche | [Y]US4850906 (KANNO ISAO [JP]) [Y] 12,13 * figures 1-2 * * column 3, lines 5-10 ** columns 3-4, lines 60-3 *; | [XYI]US2010248560 (ITO MAKOTO [JP], et al) [X] 1-4,6,7,10,11,14,15 * figures 1, 2, 14, 19 * [Y] 8,9,12,13 [I] 5; | [Y]US2010256844 (ITO MAKOTO [JP]) [Y] 9 * figure 5 * * paragraph [0091] *; | [Y]US2017349256 (NAKAMURA DAISUKE [JP]) [Y] 8 * figure 7 * * paragraph [0100] * | par le demandeur | JP2010236474 |