EP3740291 - MUR DE TENNIS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.06.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.07.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 23.10.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.07.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 15.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.06.2024 [2024/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LENFERS, Alexander Butenwall 10 48691 Vreden / DE | [2021/33] |
Précédent [2020/48] | Pour tous les Etats désignés LENFERS, Alexander Butenwall 10 48691 Vreden / DE | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2020/48] | Mandataire(s) | Herzog IP Patentanwalts GmbH Steinstraße 16-18 40212 Düsseldorf / DE | [2020/48] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19702803.8 | 11.01.2019 | [2020/48] | WO2019EP25013 | Numéro de priorité, date | DE20181000367 | 18.01.2018 Format original publié: DE102018000367 | [2020/48] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019141509 | Date: | 25.07.2019 | Langue: | DE | [2019/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3740291 | Date: | 25.11.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 25.07.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3740291 | Date: | 18.08.2021 | Langue: | DE | [2021/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.07.2019 | Classification | IPC: | A63B69/00, A63B102/02, A63B63/00, A63B69/38, A61B1/00, A61B1/227, A61B5/01, A61B5/00, A61N5/06, A63B71/02 | [2021/10] | CPC: |
A63B69/0097 (EP,US);
A61B1/0655 (EP,US);
A61B5/01 (EP);
A61N5/0603 (EP);
A63B69/38 (EP,US);
A63B71/022 (EP);
G09B19/0038 (US);
A61B2505/07 (EP);
A61B5/4848 (EP);
A61B5/7465 (EP);
A61N2005/0605 (EP);
A61N2005/0626 (EP);
A61N2005/0644 (EP);
A61N2005/0652 (EP);
A61N2005/0659 (EP);
A63B2063/001 (EP);
A63B2102/02 (EP,US);
A63B2209/00 (EP,US);
|
Précédent IPC [2020/48] | A63B69/00, A63B69/38, A63B63/00, A63B102/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/48] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | TENNISWAND | [2020/48] | Anglais: | TENNIS WALL | [2020/48] | Français: | MUR DE TENNIS | [2020/48] | Entrée dans la phase régionale | 14.08.2020 | Taxe nationale de base payée | 14.08.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.08.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.11.2019 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.08.2020 | Requête en examen déposée [2020/48] | 14.08.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.03.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.07.2021 | Taxe de délivrance payée | 09.07.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.07.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 19.05.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/30] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 11.01.2019 | AL | 18.08.2021 | CY | 18.08.2021 | CZ | 18.08.2021 | DK | 18.08.2021 | EE | 18.08.2021 | FI | 18.08.2021 | HR | 18.08.2021 | LT | 18.08.2021 | LV | 18.08.2021 | MC | 18.08.2021 | MK | 18.08.2021 | RO | 18.08.2021 | RS | 18.08.2021 | SE | 18.08.2021 | SK | 18.08.2021 | SM | 18.08.2021 | BG | 18.11.2021 | NO | 18.11.2021 | GR | 19.11.2021 | IS | 18.12.2021 | PT | 20.12.2021 | IE | 11.01.2022 | LU | 11.01.2022 | BE | 31.01.2022 | [2024/25] |
Précédent [2024/23] | AL | 18.08.2021 | |
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
MK | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 11.01.2022 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 18.08.2021 | |
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 11.01.2022 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 11.01.2022 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 11.01.2022 | ||
Précédent [2022/39] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/25] | CZ | 18.08.2021 | |
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/24] | CZ | 18.08.2021 | |
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/21] | DK | 18.08.2021 | |
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | FI | 18.08.2021 | |
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | FI | 18.08.2021 | |
LT | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | FI | 18.08.2021 | |
LT | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
Précédent [2022/07] | LT | 18.08.2021 | |
NO | 18.11.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP0220111 (PREGONAS ANTONIO OBRADORS) [X] 1-4,10 * column 3, line 20 - column 6, line 19; figures 1-13 * [I] 5-9; | [X]US9155952 (YAMANASHI TATSUYA [JP]) [X] 1-3,10* column 4, line 14 - column 9, line 54; figures 1-11 * |