EP3749196 - SYSTÈME HYBRIDE POUR LA RÉALISATION D'UNE IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE ET D'UNE ABLATION PAR FRÉQUENCE RADIO AINSI QUE PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 01.03.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.08.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.08.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.11.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.08.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 22.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 01.03.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 03.04.2024 [2024/14] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Universitätsplatz 2 39106 Magdeburg / DE | [2024/14] |
Précédent [2020/51] | Pour tous les Etats désignés Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg Universitätsplatz 2 39106 Magdeburg / DE | Inventeur(s) | 01 /
GERLACH, Thomas Hanns-Eisler-Platz 2 39128 Magdeburg / DE | 02 /
PANNICKE, Enrico Herweghstraße 4 39114 Magdeburg / DE | [2020/51] | Mandataire(s) | Kröncke, Rolf, et al Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Plathnerstraße 3A 30175 Hannover / DE | [2024/14] |
Précédent [2020/51] | Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Freundallee 13a 30173 Hannover / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19704289.8 | 06.02.2019 | [2020/51] | WO2019EP52896 | Numéro de priorité, date | DE201810102965 | 09.02.2018 Format original publié: DE102018102965 | [2020/51] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019154850 | Date: | 15.08.2019 | Langue: | DE | [2019/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3749196 | Date: | 16.12.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 15.08.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/51] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3749196 | Date: | 03.04.2024 | Langue: | DE | [2024/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 15.08.2019 | Classification | IPC: | A61B5/055, A61B18/08, A61B18/12, A61B18/14 | [2023/35] | CPC: |
A61B5/055 (EP,US);
A61B5/0036 (US);
A61B18/1206 (EP,US);
A61B18/14 (EP,US);
A61B2018/00577 (EP,US);
A61B2018/00642 (EP);
A61B2018/00994 (EP);
A61B2018/128 (EP);
A61B2018/1293 (EP);
A61B2090/374 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2020/51] | A61B5/055, A61B18/08, A61B18/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/51] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HYBRIDSYSTEM FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINER MAGNETRESONANZTOMOGRAPHIE UND EINER RADIOFREQUENZABLATION SOWIE VERFAHREN ZU DESSEN BETRIEB | [2020/51] | Anglais: | HYBRID SYSTEM FOR PERFORMING A MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY AND A RADIOFREQUENCY ABLATION, AND METHOD FOR THE OPERATION THEREOF | [2020/51] | Français: | SYSTÈME HYBRIDE POUR LA RÉALISATION D'UNE IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE ET D'UNE ABLATION PAR FRÉQUENCE RADIO AINSI QUE PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT | [2020/51] | Entrée dans la phase régionale | 21.07.2020 | Taxe nationale de base payée | 21.07.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.07.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/51] | 21.07.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.01.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.08.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 22.12.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 28.08.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.01.2024 | Taxe de délivrance payée | 04.01.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.01.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XAI]US5323778 (KANDARPA KRISHNA [US], et al) [X] 1,2 * figure 1 * [A] 5 [I] 3,4; | [XAI]US2011301450 (HUE YIK-KIONG [US], et al) [X] 1-3 * paragraphs [0010] , [0013] , [0039] , [0040] , [0045] , [0051] , [0057] , [0059] , [0063] , [0066]; figures 6,8; claim 1 * [A] 5 [I] 4; | [XI] - THOMAS GERLACH ET AL, "Proof of Concept of a Hybrid MRI-Ablation System", ABSTRACT BOOK 3RD CONFERENCE ON IMAGE-GUIDED INTERVENTIONS & FOKUS NEURORADIOLOGIE IMAGE-GUIDED INTERVENTIONS & FOKUS NEURORADIOLOGIE RECENT PROGRESS AND DEVELOPMENTS, Magdeburg, Germany, (20171106), page 15, XP055580789 [X] 1-3 * Seite 15: ID 15 * [I] 4,5 | [XAI] - HUE YIK-KIONG ET AL, "Magnetic Resonance Mediated Radiofrequency Ablation", IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, vol. 37, no. 2, doi:10.1109/TMI.2017.2753739, ISSN 0278-0062, (20180201), pages 417 - 427, (20180201), XP011676591 [X] 1-3 * the whole document * [A] 5 [I] 4 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TMI.2017.2753739 | [A] - KIM SHULTZ ET AL, "Tissue Impedance Implications of Performing RF Ablation at 64 MHz Temperature Impedance", PROC. INTL. SOC. MAG. RESON. MED., (20120101), page 559, XP055580812 [A] 1-5 * the whole document * |