Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US11486748 | Dossier mondial | 01.11.2022 | B2 | US2021010838 | 14.01.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | IN201841007563 | 28.02.2018 | WO2019IB51280 | 18.02.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN111771104B | Dossier mondial | 10.03.2023 | B | CN111771104 | 13.10.2020 | A | Numéro de priorité | Date | IN201841007563 | 28.02.2018 | WO2019IB51280 | 18.02.2019 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3759441 | Dossier mondial | 14.06.2023 | B1 | EP3759441 | 06.01.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | IN201841007563 | 28.02.2018 | WO2019IB51280 | 18.02.2019 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2019166908 | Dossier mondial | 06.09.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | IN201841007563 | 28.02.2018 |