EP3774774 - DÉRIVÉS 2,2'-DI-9H-CARBAZOL-9-YL-[1,1'-BIPHÉNYL]-DICARBONITRILE SUBSTITUÉS PAR PYRIDINE ET COMPOSÉS SIMILAIRES À ÊTRE UTILISÉES DANS DES DISPOSITIFS OPTOÉLECTRONIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/07] | D& XC9;RIV& XC9;S DE 2,2'-DI-9H-CARBAZOL-9-YL-[1,1'-BIPH& XC9;NYL ]-DICARBONITRILE SUBSTITU& XC9;S PAR UNE PYRIDINE ET COMPOS& XC9;S APPARENT& XC9;S POUR L'UTILISATION DANS DES DISPOSITIFS OPTO& XC9;LECTRONIQUES | ||
[2022/04] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.05.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.06.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 31.01.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.01.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 19.10.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 14.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 22.05.2024 [2024/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Display Co., Ltd. 1 Samsung-ro, Giheung-gu, Yongin-si Gyeonggi-do 17113 / KR | [2022/29] |
Précédent [2021/07] | Pour tous les Etats désignés cynora GmbH Werner-von-Siemens-Str. 2-6 76646 Bruchsal / DE | Inventeur(s) | 01 /
FRIEDRICHS, Jan-Simon Pfinztalstr. 30 76627 Karlsruhe / DE | [2021/07] | Mandataire(s) | Dr. Weitzel & Partner Patent- und Rechtsanwälte mbB Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / DE | [N/P] |
Précédent [2021/07] | Hoppe, Georg Johannes Darani Anwaltskanzlei Beuckestrasse 20 14163 Berlin / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19721540.3 | 09.04.2019 | [2021/07] | WO2019EP58959 | Numéro de priorité, date | DE201810108793 | 13.04.2018 Format original publié: DE102018108793 | [2021/07] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019197407 | Date: | 17.10.2019 | Langue: | DE | [2019/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3774774 | Date: | 17.02.2021 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 17.10.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3774774 | Date: | 13.07.2022 | Langue: | DE | [2022/28] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP3774774 | Date: | 17.08.2022 | [2022/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 17.10.2019 | Classification | IPC: | C07D401/14, C07D487/04, C07D491/04, C07D495/04, C09K11/06, H01L51/00, H01L51/50, H01L29/786 | [2022/04] | CPC: |
C07D401/14 (EP);
C07D487/04 (EP);
C07D491/04 (EP);
C07D495/04 (EP);
C09K11/06 (EP);
H10K85/654 (EP);
H10K85/6572 (EP);
C09K2211/1007 (EP);
C09K2211/1029 (EP);
C09K2211/1033 (EP);
C09K2211/1037 (EP);
C09K2211/1059 (EP);
|
Précédent IPC [2021/07] | C07D401/14, C07D487/04, C07D491/04, C07D495/04, C09K11/06, H01L51/50, H01L29/786 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PYRIDIN-SUBSTITUIERTE 2,2'-DI-9H-CARBAZOL-9-YL-[1,1'-BIPHENYL]-DICARBONITRIL-DERIVATE UND VERWANDTE VERBINDUNGEN ZUR VERWENDUNG IN OPTOELEKTRONISCHEN VORRICHTUNGEN | [2021/07] | Anglais: | PYRIDINE SUBSTITUTED 2,2'-DI-9H-CARBAZOL-9-YL-[1,1'-BIPHENYL]-DICARBONITRILE DERIVATIVES AND RELATED COMPOUNDS FOR USE IN OPTOELECTRONIC DEVICES | [2022/04] | Français: | DÉRIVÉS 2,2'-DI-9H-CARBAZOL-9-YL-[1,1'-BIPHÉNYL]-DICARBONITRILE SUBSTITUÉS PAR PYRIDINE ET COMPOSÉS SIMILAIRES À ÊTRE UTILISÉES DANS DES DISPOSITIFS OPTOÉLECTRONIQUES | [2022/04] |
Précédent [2021/07] | PYRIDINE-SUBSTITUTED 2,2'-DI-9H-CARBAZOL-9-YL-[1,1'-BIPHENYL]DICARBONITRILE DERIVATIVES AND RELATED COMPOUNDS FOR USE IN OPTOELECTRONIC APPARATUSES | ||
Précédent [2021/07] | D& XC9;RIV& XC9;S DE 2,2'-DI-9H-CARBAZOL-9-YL-[1,1'-BIPH& XC9;NYL ]-DICARBONITRILE SUBSTITU& XC9;S PAR UNE PYRIDINE ET COMPOS& XC9;S APPARENT& XC9;S POUR L'UTILISATION DANS DES DISPOSITIFS OPTO& XC9;LECTRONIQUES | Entrée dans la phase régionale | 11.11.2020 | Taxe nationale de base payée | 11.11.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.11.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.11.2020 | Requête en examen déposée [2021/07] | 11.11.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.02.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 24.05.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 01.06.2022 | Taxe de délivrance payée | 01.06.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | Opposition(s) | 14.04.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/25] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 13.07.2022 | CZ | 13.07.2022 | DK | 13.07.2022 | EE | 13.07.2022 | ES | 13.07.2022 | FI | 13.07.2022 | HR | 13.07.2022 | IT | 13.07.2022 | LT | 13.07.2022 | LV | 13.07.2022 | MC | 13.07.2022 | NL | 13.07.2022 | PL | 13.07.2022 | RO | 13.07.2022 | RS | 13.07.2022 | SE | 13.07.2022 | SI | 13.07.2022 | SK | 13.07.2022 | SM | 13.07.2022 | NO | 13.10.2022 | GR | 14.10.2022 | IS | 13.11.2022 | PT | 14.11.2022 | IE | 09.04.2023 | LU | 09.04.2023 | [2024/21] |
Précédent [2024/11] | AL | 13.07.2022 | |
CZ | 13.07.2022 | ||
DK | 13.07.2022 | ||
EE | 13.07.2022 | ||
ES | 13.07.2022 | ||
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
IT | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
MC | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RO | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
SI | 13.07.2022 | ||
SK | 13.07.2022 | ||
SM | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
LU | 09.04.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 13.07.2022 | |
CZ | 13.07.2022 | ||
DK | 13.07.2022 | ||
EE | 13.07.2022 | ||
ES | 13.07.2022 | ||
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
MC | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RO | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
SI | 13.07.2022 | ||
SK | 13.07.2022 | ||
SM | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
LU | 09.04.2023 | ||
Précédent [2024/04] | AL | 13.07.2022 | |
CZ | 13.07.2022 | ||
DK | 13.07.2022 | ||
EE | 13.07.2022 | ||
ES | 13.07.2022 | ||
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RO | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
SI | 13.07.2022 | ||
SK | 13.07.2022 | ||
SM | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
LU | 09.04.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 13.07.2022 | |
CZ | 13.07.2022 | ||
DK | 13.07.2022 | ||
EE | 13.07.2022 | ||
ES | 13.07.2022 | ||
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RO | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
SI | 13.07.2022 | ||
SK | 13.07.2022 | ||
SM | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 13.07.2022 | |
CZ | 13.07.2022 | ||
DK | 13.07.2022 | ||
EE | 13.07.2022 | ||
ES | 13.07.2022 | ||
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RO | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
SK | 13.07.2022 | ||
SM | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/23] | CZ | 13.07.2022 | |
DK | 13.07.2022 | ||
EE | 13.07.2022 | ||
ES | 13.07.2022 | ||
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RO | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
SK | 13.07.2022 | ||
SM | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/22] | CZ | 13.07.2022 | |
DK | 13.07.2022 | ||
ES | 13.07.2022 | ||
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RO | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
SM | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/21] | DK | 13.07.2022 | |
ES | 13.07.2022 | ||
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
SM | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/20] | ES | 13.07.2022 | |
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
SM | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/12] | ES | 13.07.2022 | |
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
IS | 13.11.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/11] | ES | 13.07.2022 | |
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
PL | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/10] | ES | 13.07.2022 | |
FI | 13.07.2022 | ||
HR | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
GR | 14.10.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/09] | ES | 13.07.2022 | |
FI | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
LV | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
PT | 14.11.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 13.07.2022 | |
FI | 13.07.2022 | ||
LT | 13.07.2022 | ||
NL | 13.07.2022 | ||
RS | 13.07.2022 | ||
SE | 13.07.2022 | ||
NO | 13.10.2022 | ||
Précédent [2023/06] | NL | 13.07.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP3263569 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR], et al); | [A]EP3287451 (CYNORA GMBH [DE]); |