EP3803715 - ACQUISITION DE LIEN DE PAGE WEB D'ENTITÉ SUR LA BASE D'UN GRAPHE DE RELATION TOPOLOGIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 30.07.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.03.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.11.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 03.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 30.07.2021 | Retrait de la demande | publié le 01.09.2021 [2021/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [N/P] |
Précédent [2021/15] | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052 / US | Inventeur(s) | 01 /
SU, Bai MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
MA, Chao MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
ZHOU, Changhai MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 04 /
HUA, Shujun MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 05 /
LU, Yuan MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 06 /
WEN, Ning MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2021/15] | Mandataire(s) | CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF / GB | [2021/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19726277.7 | 13.05.2019 | [2021/15] | WO2019US31915 | Numéro de priorité, date | CN201810516375 | 25.05.2018 Format original publié: CN201810516375 | [2021/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019226371 | Date: | 28.11.2019 | Langue: | EN | [2019/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3803715 | Date: | 14.04.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.11.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.11.2019 | Classification | IPC: | G06N5/02 | [2021/15] | CPC: |
G06N5/022 (EP,US);
G06F16/9024 (US);
G06F16/953 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ERFASSUNG EINER ENTITÄTSWEBSEITENVERKNÜPFUNG AUF DER BASIS EINER TOPOLOGISCHEN BEZIEHUNGSGRAFIK | [2021/15] | Anglais: | ACQUIRING ENTITY WEBPAGE LINK BASED ON TOPOLOGICAL RELATIONSHIP GRAPH | [2021/15] | Français: | ACQUISITION DE LIEN DE PAGE WEB D'ENTITÉ SUR LA BASE D'UN GRAPHE DE RELATION TOPOLOGIQUE | [2021/15] | Entrée dans la phase régionale | 12.10.2020 | Taxe nationale de base payée | 12.10.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.10.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.10.2020 | Requête en examen déposée [2021/15] | 12.10.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 09.07.2021 | Demande retirée par le demandeur [2021/35] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [I]EP3051433 (UNIV PEKING FOUNDER GROUP CO [CN], et al) [I] 1-15 * abstract * * paragraph [0025] - paragraph [0056] ** figures 1-4 * |