EP3745899 - PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ARTICLE CHAUSSANT PRÉSENTANT UNE STRUCTURE DE SEMELLE LAMELLISÉE THERMOFORMÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 25.08.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.09.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.04.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.08.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.11.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.12.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 26.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NIKE Innovate C.V. One Bowerman Drive Beaverton, OR 97005 / US | [2020/50] | Inventeur(s) | 01 /
CROSS, Tory M. c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005 / US | 02 /
HURD, John c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005 / US | 03 /
LEVY, Cassidy R. c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005 / US | 04 /
NORDSTROM, Matthew D. c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005 / US | 05 /
ZORMEIR, James c/o NIKE, Inc. One Bowerman Drive Beaverton, Oregon 97005 / US | [2020/50] | Mandataire(s) | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB Friedenheimer Brücke 21 80639 München / DE | [2020/50] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19731552.6 | 31.05.2019 | [2020/50] | WO2019US35076 | Numéro de priorité, date | US201862678587P | 31.05.2018 Format original publié: US 201862678587 P | [2020/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019232492 | Date: | 05.12.2019 | Langue: | EN | [2019/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3745899 | Date: | 09.12.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 05.12.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/50] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3745899 | Date: | 19.10.2022 | Langue: | EN | [2022/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 05.12.2019 | Classification | IPC: | A43B13/12, A43B13/14, A43B13/32 | [2020/50] | CPC: |
A43B13/141 (EP,CN,US);
A43B13/04 (CN,US);
B29D35/122 (CN,US);
A43B13/12 (EP,CN);
A43B13/32 (EP,CN);
A43D35/00 (CN,US);
B29D35/0054 (CN,US);
B29D35/067 (US);
B29K2023/083 (CN,US);
B29K2075/00 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES SCHUHARTIKELS MIT THERMOGEFORMTER SOHLENSTRUKTUR MIT EINSCHNITTEN | [2020/50] | Anglais: | METHOD OF MANUFACTURING AN ARTICLE OF FOOTWEAR WITH A THERMOFORMED SIPED SOLE STRUCTURE | [2020/50] | Français: | PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN ARTICLE CHAUSSANT PRÉSENTANT UNE STRUCTURE DE SEMELLE LAMELLISÉE THERMOFORMÉE | [2020/50] | Entrée dans la phase régionale | 31.08.2020 | Taxe nationale de base payée | 31.08.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.08.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 31.08.2020 | Requête en examen déposée [2020/50] | 31.08.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 19.03.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.08.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.12.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.04.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 07.09.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 08.09.2022 | Taxe de délivrance payée | 08.09.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | Demande(s) divisionnaire(s) | EP22201485.4 / EP4140348 | Opposition(s) | 20.07.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/39] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 19.10.2022 | AT | 19.10.2022 | CZ | 19.10.2022 | DK | 19.10.2022 | EE | 19.10.2022 | ES | 19.10.2022 | FI | 19.10.2022 | HR | 19.10.2022 | IT | 19.10.2022 | LT | 19.10.2022 | LV | 19.10.2022 | MC | 19.10.2022 | NL | 19.10.2022 | PL | 19.10.2022 | RO | 19.10.2022 | RS | 19.10.2022 | SE | 19.10.2022 | SI | 19.10.2022 | SK | 19.10.2022 | SM | 19.10.2022 | NO | 19.01.2023 | GR | 20.01.2023 | IS | 19.02.2023 | PT | 20.02.2023 | BE | 31.05.2023 | CH | 31.05.2023 | IE | 31.05.2023 | LI | 31.05.2023 | LU | 31.05.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/25] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
MC | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
BE | 31.05.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
IE | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
LU | 31.05.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
MC | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
IE | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
LU | 31.05.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
MC | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
CH | 31.05.2023 | ||
LI | 31.05.2023 | ||
LU | 31.05.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
MC | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
LU | 31.05.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SI | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SK | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 19.10.2022 | |
AT | 19.10.2022 | ||
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 19.10.2022 | |
CZ | 19.10.2022 | ||
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RO | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/34] | AT | 19.10.2022 | |
DK | 19.10.2022 | ||
EE | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/33] | AT | 19.10.2022 | |
DK | 19.10.2022 | ||
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
SM | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/25] | AT | 19.10.2022 | |
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
HR | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
PL | 19.10.2022 | ||
RS | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
IS | 19.02.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 19.10.2022 | |
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
LV | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
GR | 20.01.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 19.10.2022 | |
ES | 19.10.2022 | ||
FI | 19.10.2022 | ||
LT | 19.10.2022 | ||
NL | 19.10.2022 | ||
SE | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
PT | 20.02.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 19.10.2022 | |
NL | 19.10.2022 | ||
NO | 19.01.2023 | ||
Précédent [2023/17] | NL | 19.10.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US2907058 (EVINS DAVID E) [Y] 3,4 * columns 1,3,4; figures 8,9 *; | [XAI]US2010269271 (KIM NAMKOOK [KR], et al) [X] 1,2,5,6,11-13 * paragraphs [0006] , [0028]; figures 1,4,5 * [A] 3,4,7-10,14-18 [I] 19-21; | [A]US2014015169 (WAN TEE L [US], et al) [A] 1-21* paragraphs [0005] , [0008] , [0023]; figures 1,2 *; | [Y]US2015290892 (WAN TEE L [US], et al) [Y] 7-9 * paragraphs [0043] - [0045]; figures 6-10 *; | [XAYI]WO2016144413 (NIKE INNOVATE CV [US], et al) [X] 1,2,5,11,13 * paragraphs [0004] , [0121] , [0122]; figures 1,2,7,21,22,40 * [A] 6,10,12,14-18 [Y] 3,4,7-9 [I] 19-21; | [XAI]US2017099907 (CIN DAVID [US]) [X] 1,2,5,6,11-14,16,18 * paragraphs [0053] , [0155] , [0156]; figures 2D, 2J, 3I * [A] 3,4,7-10 [I] 15,17,19-21 | par le demandeur | US2017311672 | US2018133995 |