EP3746216 - PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE MICROCAPSULES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.12.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.11.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.12.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 29.06.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.07.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Firmenich SA 7, Rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | [2021/11] |
Précédent [2020/50] | Pour tous les Etats désignés Firmenich SA P.O. Box 239, 1, route des Jeunes 1211 Geneva 8 / CH | Inventeur(s) | 01 /
ELABBADI, Amal Firmenich SA 7, Rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | 02 /
ERNI, Philipp Firmenich SA 7, Rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | 03 /
JACQUEMOND, Marlene Firmenich SA 7, Rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | [2020/50] | Mandataire(s) | Strych, Sebastian, et al Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Karlstraße 7 80333 München / DE | [N/P] |
Précédent [2020/50] | Dureisseix, Valérie Firmenich SA Corporate Legal & Compliance - IP Group 7, rue de la Bergère 1242 Satigny / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 19732019.5 | 19.06.2019 | [2020/50] | WO2019EP66213 | Numéro de priorité, date | EP20180179125 | 21.06.2018 Format original publié: EP 18179125 | [2020/50] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019243425 | Date: | 26.12.2019 | Langue: | EN | [2019/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3746216 | Date: | 09.12.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.12.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/50] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.12.2019 | Classification | IPC: | B01J13/10, A61Q3/00, A61Q5/02, A61Q19/00, A61K8/11, A61K9/50, B01J13/14, B01J13/16, C11D3/50, A23L27/12 | [2020/50] | CPC: |
B01J13/10 (EP,US);
A23L27/72 (EP,US);
A23P10/30 (EP,US);
B01J13/14 (EP);
B01J13/16 (EP,US);
C11D3/505 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/50] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON MIKROKAPSELN | [2020/50] | Anglais: | PROCESS FOR PREPARING MICROCAPSULES | [2020/50] | Français: | PROCÉDÉ DE PRÉPARATION DE MICROCAPSULES | [2020/50] | Entrée dans la phase régionale | 03.09.2020 | Taxe nationale de base payée | 03.09.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.09.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.09.2020 | Requête en examen déposée [2020/50] | 03.09.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 24.03.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.12.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.03.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 14.04.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.07.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.06.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 01.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]WO2008085997 (OCEAN NUTRITION CANADA LTD [CA], et al); | [XI]WO2009054841 (SENSIENT FLAVORS INC [US], et al); | [XI]US2010055281 (BARROW COLIN J [AU], et al); | [A]US2017216166 (SASAKI TAKASHI [US], et al) |