EP3807854 - PLACEMENT ET INSTALLATION DE DISPOSITIFS DOMESTIQUES INTELLIGENTS À L'AIDE DE VISUALISATIONS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.12.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 20.01.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.08.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.03.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.12.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 11.07.2019 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 / US | [2021/16] | Inventeur(s) | 01 /
MITTLEMAN, Adam 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 02 /
CHAMBERLAIN, Jason 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 03 /
GRILLO, Jacobi 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 04 /
BIRAN, Daniel 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 05 /
KRAZ, Mark 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 06 /
CHANEN, Lauren 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 07 /
FORAN, Daniel 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 08 /
FICHOU, David 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 09 /
DONG, William 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 10 /
NGUYEN, Bao-Tram Phan 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 11 /
SILVERSTEIN, Brian 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 12 /
MODI, Yash 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 13 /
FINLAYSON, Alex 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | 14 /
SHIN, Dongeek 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 / US | [2021/16] | Mandataire(s) | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB Postfach 15 09 20 10671 Berlin / DE | [2021/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19735058.0 | 17.06.2019 | [2021/16] | WO2019US37465 | Numéro de priorité, date | US201862685806P | 15.06.2018 Format original publié: US 201862685806 P | [2021/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019241772 | Date: | 19.12.2019 | Langue: | EN | [2019/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3807854 | Date: | 21.04.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.12.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/16] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3807854 | Date: | 22.02.2023 | Langue: | EN | [2023/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 19.12.2019 | Classification | IPC: | G08B29/18 | [2021/16] | CPC: |
G08B29/18 (EP);
G05B15/02 (CN);
G06T19/006 (US);
G05B19/418 (CN);
G06T15/20 (US);
G06T15/30 (US);
G06T19/20 (US);
G05B2219/2642 (CN);
G06T2219/2012 (US);
G06T2219/2021 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/16] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PLATZIERUNG UND INSTALLATION EINER INTELLIGENTEN HEIMVORRICHTUNG ANHAND VON VISUALISIERUNGEN DER ERWEITERTEN REALITÄT | [2021/16] | Anglais: | SMART-HOME DEVICE PLACEMENT AND INSTALLATION USING AUGMENTED-REALITY VISUALIZATIONS | [2021/16] | Français: | PLACEMENT ET INSTALLATION DE DISPOSITIFS DOMESTIQUES INTELLIGENTS À L'AIDE DE VISUALISATIONS EN RÉALITÉ AUGMENTÉE | [2021/16] | Entrée dans la phase régionale | 30.09.2020 | Taxe nationale de base payée | 30.09.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.09.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.09.2020 | Requête en examen déposée [2021/16] | 30.09.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.07.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.08.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 06.01.2023 | Taxe de délivrance payée | 06.01.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 06.01.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP23157588.7 / EP4202882 | Opposition(s) | 23.11.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.06.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 22.02.2023 | CZ | 22.02.2023 | DK | 22.02.2023 | EE | 22.02.2023 | ES | 22.02.2023 | FI | 22.02.2023 | HR | 22.02.2023 | IT | 22.02.2023 | LT | 22.02.2023 | LV | 22.02.2023 | MC | 22.02.2023 | PL | 22.02.2023 | RO | 22.02.2023 | RS | 22.02.2023 | SE | 22.02.2023 | SI | 22.02.2023 | SK | 22.02.2023 | SM | 22.02.2023 | NO | 22.05.2023 | GR | 23.05.2023 | IE | 17.06.2023 | LU | 17.06.2023 | IS | 22.06.2023 | PT | 22.06.2023 | BE | 30.06.2023 | CH | 30.06.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/25] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IE | 17.06.2023 | ||
LU | 17.06.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
BE | 30.06.2023 | ||
CH | 30.06.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IE | 17.06.2023 | ||
LU | 17.06.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2024/15] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
LU | 17.06.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SI | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
MC | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SK | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 22.02.2023 | |
CZ | 22.02.2023 | ||
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RO | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 22.02.2023 | |
DK | 22.02.2023 | ||
EE | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 22.02.2023 | |
DK | 22.02.2023 | ||
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
SM | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
IS | 22.06.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
PL | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
GR | 23.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
FI | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
LV | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
SE | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 22.02.2023 | |
ES | 22.02.2023 | ||
HR | 22.02.2023 | ||
LT | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
NO | 22.05.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 22.02.2023 | |
LT | 22.02.2023 | ||
RS | 22.02.2023 | ||
PT | 22.06.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 22.02.2023 | |
LT | 22.02.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP2482260 (HONEYWELL INT INC [US]); | [A]WO2016154312 (CARRIER CORP [US]); | [A]US2017091998 (PICCOLO III JOSEPH [US]) |