04.01.2024
Notification relative à l'expiration du délai d'opposition
Recherche / Examen
1
07.03.2023
Envoi du certificat de brevet européen à la règle 74 CBE
Recherche / Examen
1
26.01.2023
Décision de délivrance d'un brevet européen
Recherche / Examen
2
06.01.2023
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
06.01.2023
Soumission des traductions des revendications
Recherche / Examen
1
06.01.2023
Traduction des revendications en français
Recherche / Examen
6
06.01.2023
Traduction des revendications en allemand
Recherche / Examen
6
06.01.2023
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
2
29.08.2022
Données bibliographiques de la demande de brevet européen
Recherche / Examen
3
29.08.2022
Notification concernant l'intention de délivrer un brevet européen
Recherche / Examen
5
29.08.2022
Intention de délivrance (signatures)
Recherche / Examen
1
29.08.2022
Texte envisagé pour la délivrance (copie au propre)
Recherche / Examen
110
29.08.2022
Texte envisagé pour la délivrance (version pour approbation)
Recherche / Examen
110
22.08.2022
Réponse à la demande de renseignement quant à la notification de la division d'examen
Recherche / Examen
1
10.08.2022
Début d'examen
Recherche / Examen
1
08.08.2022
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
08.08.2022
Demande de renseignement quant au traitement du dossier
Recherche / Examen
1
08.08.2022
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
21.07.2021
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
21.07.2021
Revendications modifiées déposées après réception du rapport de recherche (européenne)
Recherche / Examen
6
21.07.2021
Revendications modifiées avec annotations
Recherche / Examen
6
21.07.2021
Modifications reçues avant l'examen quant au fond
Recherche / Examen
3
21.07.2021
Lettre d'accompagnement relative à des pièces produites postérieurement au dépôt
Recherche / Examen
1
16.07.2021
Lettre non signifiée
Recherche / Examen
2
24.03.2021
Notification relative aux données bibliographiques de la publication à venir
Recherche / Examen
1
22.01.2021
Notification concernant: correction d'irrégularités dans l'opinion écrite/modification de la demande/taxes de revendication
Recherche / Examen
3
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
20.01.2021
Communication à l'inventeur désigné
Recherche / Examen
1
11.01.2021
Copie du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
Recherche / Examen
8
30.09.2020
Accusé de réception(électronique)
Recherche / Examen
1
30.09.2020
Requête d'entrée dans la phase européenne
Recherche / Examen
5
07.01.2020
Document de priorité (transmis électroniquement)
Recherche / Examen
138
19.12.2019
Copie du rapport de recherche international
Recherche / Examen
3
19.12.2019
Publication de la demande internationale - A1
Recherche / Examen
110
30.08.2019
Pièce-jointe
Administration chargée de la recherche internationale
2
30.08.2019
Lettre reçue concernant la procédure ISA
Administration chargée de la recherche internationale
2
15.07.2019
Notification de réception de la copie de recherche
Administration chargée de la recherche internationale
1
01.07.2019
Abrégé
Administration chargée de la recherche internationale
1
01.07.2019
Pièce-jointe
Administration chargée de la recherche internationale
3
01.07.2019
Revendications
Administration chargée de la recherche internationale
4
01.07.2019
Description
Administration chargée de la recherche internationale
68
01.07.2019
Dessins
Administration chargée de la recherche internationale
36
01.07.2019
Feuille pour le calcul des taxes et paiements pour une demande internationale
Administration chargée de la recherche internationale
1
01.07.2019
Invitation à corriger des irrégularités dans la demande internationale (copie pour ISA/EP)
Administration chargée de la recherche internationale
4
01.07.2019
Notification relative au paiement des taxes prescrites (copie pour ISA/EP)
Administration chargée de la recherche internationale
2
01.07.2019
Notification du numéro de la demande internationale et de la date du dépôt international (copie pour ISA/EP)
Administration chargée de la recherche internationale
1
01.07.2019
Formulaire de requête internationale (copie pour ISA/EP)
Administration chargée de la recherche internationale
8