24.05.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 26.06.2024 [2024/26] |
17.05.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.06.2024 [2024/25] |
19.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.05.2024 [2024/21] |
08.03.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 10.04.2024 [2024/15] |
09.02.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.03.2024 [2024/11] |
26.01.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.02.2024 [2024/09] |
29.12.2023 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 31.01.2024 [2024/05] |
10.11.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.12.2023 [2023/50] |
03.11.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.12.2023 [2023/49] |
27.10.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 29.11.2023 [2023/48] |
13.10.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.11.2023 [2023/46] |
25.08.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 27.09.2023 [2023/39] |
18.08.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 20.09.2023 [2023/38] |
11.08.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 13.09.2023 [2023/37] |
04.08.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 06.09.2023 [2023/36] |
28.07.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 30.08.2023 [2023/35] |
21.07.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 23.08.2023 [2023/34] |
14.07.2023 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 16.08.2023 [2023/33] |
24.02.2023 |
Changement - demande(s) divisionnaire(s) |
publié le 29.03.2023 [2023/13] |
20.01.2023 |
Délivrance (prévue) |
publié le 22.02.2023 [2023/08] |
09.01.2023 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
06.01.2023 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
06.01.2023 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
28.08.2022 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
28.06.2022 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
20.08.2021 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 22.09.2021 [2021/38] |
20.08.2021 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 22.09.2021 [2021/38] |
23.07.2021 |
Modification par le demandeur |
|
30.06.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
19.03.2021 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 21.04.2021 [2021/16] |
19.03.2021 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
19.03.2021 |
Requête en examen présentée |
publié le 21.04.2021 [2021/16] |
26.02.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.10.2020 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
02.10.2020 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
30.09.2020 |
Changement - mandataire |
|
30.09.2020 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.12.2019 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
21.12.2019 |
Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |
|
11.07.2019 |
Données PCT avant la publication européenne |
|