EP3797213 - ASSEMBLAGE DE DEUX SECTEURS ANGULAIRES ADJACENTS DE COURONNE D'AUBAGES FIXES DE TURBOMACHINE ET COURONNE D'AUBAGES FIXES CORRESPONDANTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/13] | SECTEUR ANGULAIRE D'AUBAGE DE TURBOMACHINE A ETANCHEITE PERFECTIONNEE | ||
[2024/07] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.02.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.02.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.11.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 27.07.2019 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 10.07.2024 [2024/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 2 boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris / FR | [2021/13] | Inventeur(s) | 01 /
DELAHAYE, Thomas, Nolwenn, Emmanuel Safran Aircraft Engines PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel / FR | 02 /
BENDERRADJI, Kamel Safran Aircraft Engines PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel / FR | 03 /
BROMANN, Alain, Marc, Lucien Safran Aircraft Engines PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel / FR | 04 /
GOMES PEREIRA, Liliana Safran Aircraft Engines PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel / FR | 05 /
PARENT, Delphine, Hermance, Maxime Safran Aircraft Engines PI (AJI) Rond-Point René Ravaud - Réau 77550 Moissy-Cramayel / FR | [2021/13] | Mandataire(s) | Gevers & Orès Immeuble le Palatin 2 3 Cours du Triangle CS 80165 92939 Paris La Défense Cedex / FR | [2021/13] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19740611.9 | 22.05.2019 | [2021/13] | WO2019FR51159 | Numéro de priorité, date | FR20180054334 | 23.05.2018 Format original publié: FR 1854334 | [2021/13] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019224476 | Date: | 28.11.2019 | Langue: | FR | [2019/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3797213 | Date: | 31.03.2021 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 28.11.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/13] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3797213 | Date: | 10.07.2024 | Langue: | FR | [2024/28] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.11.2019 | Classification | IPC: | F01D11/00 | [2021/13] | CPC: |
F01D11/001 (EP,US);
F01D11/127 (US);
F05D2250/182 (EP,US);
F05D2250/183 (EP,US);
F05D2250/283 (US);
F05D2260/36 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/13] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ZUSAMMENBAU VON ZWEI ANGRENZENDEN STATORSCHAUFELSEKTOREN EINER TURBOMASCHINE UND ENTSPRECHENDES STATORSCHAUFEL | [2024/07] | Anglais: | ASSEMBLY OF TWO ADJACENT ANGULAR SECTORS OF TURBOMACHINE VANE SHROUD AND CORRESPONDING VANE SHROUD | [2024/07] | Français: | ASSEMBLAGE DE DEUX SECTEURS ANGULAIRES ADJACENTS DE COURONNE D'AUBAGES FIXES DE TURBOMACHINE ET COURONNE D'AUBAGES FIXES CORRESPONDANTE | [2024/07] |
Précédent [2021/13] | WINKELSEKTOR FÜR TURBOMASCHINENSCHAUFELN MIT VERBESSERTER ABDICHTUNG | ||
Précédent [2021/13] | ANGULAR SECTOR FOR TURBOMACHINE BLADING WITH IMPROVED SEALING | ||
Précédent [2021/13] | SECTEUR ANGULAIRE D'AUBAGE DE TURBOMACHINE A ETANCHEITE PERFECTIONNEE | Entrée dans la phase régionale | 18.12.2020 | Taxe nationale de base payée | 18.12.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.12.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.12.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.12.2020 | Requête en examen déposée [2021/13] | 18.12.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.09.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 02.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.02.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.05.2024 | Taxe de délivrance payée | 31.05.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.05.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 21.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP0017534 (SNECMA [FR]); | [XI]FR2552159 (SNECMA [FR]); | [XI]EP1229213 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]); | [A]JP2008180149 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD) | Examen | EP0017534 | par le demandeur | FR2552159 |