EP3592012 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DE MISE À JOUR D'ABONNEMENT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 11.03.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.04.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.10.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.12.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.11.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 03.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 17.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 19.06.2024 [2024/25] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2021/18] |
Précédent [2020/02] | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co. Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
ZONG, Zaifeng Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
QI, Caixia Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
ZHU, Fenqin Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2020/02] | Mandataire(s) | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2020/02] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19742665.3 | 18.03.2019 | [2020/02] | WO2019CN78455 | Numéro de priorité, date | CN201810450232 | 11.05.2018 Format original publié: CN201810450232 | [2020/02] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019214343 | Date: | 14.11.2019 | Langue: | ZH | [2019/46] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3592012 | Date: | 08.01.2020 | Langue: | EN | [2020/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3592012 | Date: | 05.05.2021 | Langue: | EN | [2021/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 14.11.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 25.03.2020 | Classification | IPC: | H04W8/14, H04W36/00 | [2020/02] | CPC: |
H04W36/12 (EP);
H04W36/0011 (CN);
H04W8/14 (EP,CN)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/02] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ABONNEMENT-AKTUALISIERUNGSVERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM | [2020/02] | Anglais: | SUBSCRIPTION UPDATE METHOD, DEVICE AND SYSTEM | [2020/02] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DE MISE À JOUR D'ABONNEMENT | [2020/02] | Entrée dans la phase régionale | 02.08.2019 | Traduction produite | 02.08.2019 | Taxe nationale de base payée | 02.08.2019 | Taxe de recherche payée | 02.08.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.08.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.08.2019 | Requête en examen déposée [2020/02] | 30.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.01.2021 | Taxe de délivrance payée | 23.01.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.03.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21163212.0 / EP3905739 | Opposition(s) | 08.02.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/15] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.03.2019 | AL | 05.05.2021 | AT | 05.05.2021 | CY | 05.05.2021 | CZ | 05.05.2021 | DK | 05.05.2021 | EE | 05.05.2021 | ES | 05.05.2021 | FI | 05.05.2021 | HR | 05.05.2021 | IT | 05.05.2021 | LT | 05.05.2021 | LV | 05.05.2021 | MC | 05.05.2021 | MK | 05.05.2021 | NL | 05.05.2021 | PL | 05.05.2021 | RO | 05.05.2021 | RS | 05.05.2021 | SE | 05.05.2021 | SI | 05.05.2021 | SK | 05.05.2021 | SM | 05.05.2021 | BG | 05.08.2021 | NO | 05.08.2021 | GR | 06.08.2021 | IS | 05.09.2021 | PT | 06.09.2021 | [2024/25] |
Précédent [2024/23] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
MK | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CY | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/47] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
MC | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
IT | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SI | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 05.05.2021 | |
AT | 05.05.2021 | ||
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
EE | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
IS | 22.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RO | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SK | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 05.05.2021 | |
CZ | 05.05.2021 | ||
DK | 05.05.2021 | ||
ES | 05.05.2021 | ||
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
SM | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2022/04] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
NL | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/52] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
PL | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
RS | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
IS | 05.09.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/50] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
PT | 06.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
HR | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
LV | 05.05.2021 | ||
SE | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
NO | 05.08.2021 | ||
GR | 06.08.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | ||
BG | 05.08.2021 | ||
Précédent [2021/46] | AT | 05.05.2021 | |
FI | 05.05.2021 | ||
LT | 05.05.2021 | Citations: | Recherche | [E]WO2019196813 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [E] 1-15* abstract *; | [I] - SAMSUNG, "TS 23.502: Proactive notification of UE reachability toward SMF", vol. SA WG2, no. Sophia Antipolis, France; 20170821 - 20170825, (20170824), 3GPP DRAFT; S2-176082 WAS 5942_S2_122BIS_23.502 PROACTIVE NOTIFICATION OF UE REACHABILITY TOWARD SMF, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/SA2/_Update01/, (20170824), XP051324943 [I] 1-15 * the whole document * | [IA] - HUAWEI, "Interim agreement on HO and TAU principles", vol. SA WG2, no. Reno, USA; 20161114 - 20161118, (20161108), 3GPP DRAFT; S2-166674_INTERIM AGREEMENT ON HO AND TAU PRINCIPLES, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANC, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_sa/WG2_Arch/TSGS2_118_Reno/Docs/, (20161108), XP051199644 [I] 1-6,9,12-15 * the whole document * [A] 7,8,10,11 | [A] - LG ELECTRONICS, "TS 23.502: DN authorization and PDU session anchor relocation", vol. SA WG2, no. San Jose Del Cabo, Mexico; 20170526 - 20170530, (20170625), 3GPP DRAFT; S2-174591_TS 23 502 DN AUTHORIZATION AND PDU SESSION ANCHOR RELOCATION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIP, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/SA2/Docs/, (20170625), XP051303436 [A] 1-15 * the whole document * | [IP] - HUAWEI, "Informing Event Subscription Deletion from NF Service Producer", vol. CT WG4, no. Vilnius, Lithuania; 20181015 - 20181019, (20181005), 3GPP DRAFT; C4-187158-DISC-INFORMING-SUBSCRIPTION-DELETION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg%5Fct/WG4%5Fprotocollars%5Fex%2DCN4/TSGCT4%5F86bis%5FVilnus/Docs/C4%2D187158%2Ezip, (20181005), XP051574188 [IP] 1-15 * the whole document * | Recherche internationale | [X]CN101562578 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [X] 1, 6, 14, 17, 21, 24, 25, 36, 42, 51-57 * description, page 5, paragraph 1 to page 6, paragraph 8 *; | [A]CN101931939 (ZTE CORP) [A] 1-57* entire document *; | [A] - HUAWEI et al., "Pseudo CR on TS 23.502 for Updating Registration Procedures with NF Service Operation Invocations", SA WG2 Meeting #122 S2-174161, (20170620), XP051303019 [A] 1-57 * , section 4.2.2.2.2 * |