EP3737191 - PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME POUR ENVOYER ET RECEVOIR DES DONNÉES DE LIAISON MONTANTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 15.09.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.01.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 09.10.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 15.09.2023 | Demande réputée retirée | publié le 18.10.2023 [2023/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [N/P] |
Précédent [2020/46] | Pour tous les Etats désignés HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Administration Building Bantian, Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Inventeur(s) | 01 /
DU, Bai Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZHANG, Peng Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 03 /
LIU, Zhe Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | 04 /
ZHOU, Guohua Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2020/46] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [2020/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19750517.5 | 17.01.2019 | [2020/46] | WO2019CN72238 | Numéro de priorité, date | CN201810146743 | 12.02.2018 Format original publié: CN201810146743 | [2020/46] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019154039 | Date: | 15.08.2019 | Langue: | ZH | [2019/33] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3737191 | Date: | 11.11.2020 | Langue: | EN | [2020/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 15.08.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 18.12.2020 | Classification | IPC: | H04W74/02, H04W72/04, H04W72/08, H04W72/12 | [2021/03] | CPC: |
H04W72/1268 (EP,CN,US);
H04W72/02 (EP);
H04W72/0446 (CN,US);
H04W72/0453 (CN,US);
H04W72/23 (CN,US);
H04W72/542 (CN);
H04W74/006 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2020/46] | H04W74/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/46] | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM ZUM SENDEN UND EMPFANGEN VON UPLINK-DATEN | [2020/46] | Anglais: | METHOD, APPARATUS AND SYSTEM FOR SENDING AND RECEIVING UPLINK DATA | [2020/46] | Français: | PROCÉDÉ, APPAREIL ET SYSTÈME POUR ENVOYER ET RECEVOIR DES DONNÉES DE LIAISON MONTANTE | [2020/46] | Entrée dans la phase régionale | 03.08.2020 | Traduction produite | 03.08.2020 | Taxe nationale de base payée | 03.08.2020 | Taxe de recherche payée | 03.08.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.08.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.08.2020 | Requête en examen déposée [2020/46] | 14.07.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.01.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.05.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/42] | 15.06.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/42] | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2016164140 (MOTOROLA MOBILITY LLC [US]); | [A]CN107210881 (ERICSSON TELEFON AB L M (PUBL)); | [A]CN107466486 (BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE LTD); |