EP3999946 - TRANSFORMATION D'IMAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.04.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 12.02.2021 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 23.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 03.09.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | 03.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2022/21] | Inventeur(s) | 01 /
KOMARCEVIC, Milos c/o Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstr. 25 80992 Munich / DE | 02 /
BUSCH, Stephen Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstr. 25 80992 Munich / DE | 03 /
AN, Thanh Than Campus SophiaTech 450 Route des Chappes 06410 Biot / FR | 04 /
FILIPPONE, Maurizio Campus SophiaTech 450 Route des Chappes 06410 Biot / FR | 05 /
MEEHAN, Joseph c/o Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Riesstr. 25 80992 Munich / DE | [2022/21] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2022/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19753007.4 | 06.08.2019 | [2022/21] | WO2019EP71123 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2021023378 | Date: | 11.02.2021 | Langue: | EN | [2021/06] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3999946 | Date: | 25.05.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.02.2021, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.02.2021 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 06.05.2024 | Classification | IPC: | G06F3/0484, G06T11/60 | [2022/21] | CPC: |
G06T11/60 (EP);
H04N23/631 (EP);
G06T2200/24 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/21] | Titre | Allemand: | BILDUMWANDLUNG | [2022/21] | Anglais: | IMAGE TRANSFORMATION | [2022/21] | Français: | TRANSFORMATION D'IMAGE | [2022/21] | Entrée dans la phase régionale | 18.02.2022 | Taxe nationale de base payée | 18.02.2022 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.02.2022 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 18.02.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.02.2022 | Requête en examen déposée [2022/21] | 18.02.2022 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.05.2024 | Envoi d’une notification de la division d’examen à laquelle les résultats de la recherche selon la règle 164(2) CBE sont annexés (Accord: M04) [2024/23] | 06.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.09.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 18.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2004086293 (NIK MULTIMEDIA INC [US], et al) [A] 1-6,8-11 * page 1, line 8 - page 5, line 4 * * figures 1-6 *; | [X]US2012020568 (KOGANE TAKAYUKI [JP]) [X] 1 * abstract * * paragraphs [0045] - [0046] - [0054] *; | [XI]US2019174057 (MATSUNAGA MAKI [JP], et al) [X] 1-5,9-11 * abstract * * paragraphs [0029] , [0034] - [0041] - [0 68] * * pages 1-5 * [I] 6,8; | [A] - ADOBE, "Adobe Photoshop 6.0 User Guide; Photoshop Basics, Chapter 2: Getting Images into Photoshop and ImageReady", INTERNET CITATION, (20000101), pages 1 - 2, 9, URL: http://kfrserver.natur.cuni.cz/obecne/soubory/PhotoShop6/UserGuide.pdf, (20110824), XP002657457 [A] 1-6,8-11 * the whole document * | [A] - "PhotoImpact 10 User Guide", PhotoImpact 10 User Guide, Ulead Systems Inc., (20040801), pages 1 - 366, XP055057026 [A] 1-6,8-11 * abstract * * pages 125-126 * |