EP3718733 - MÉTHODE DE MOULAGE ET DISPOSITIF DE MOULAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.10.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.09.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 24.08.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.10.2021 | Demande réputée retirée | publié le 10.11.2021 [2021/45] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | [2020/41] | Inventeur(s) | 01 /
IKEDA, Kosuke c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 02 /
WATANABE, Yasunori c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 03 /
SAKON, Kana c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 04 /
OKABE, Ryoji c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 05 /
OKUDA, Akihisa c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | 06 /
OZAKI, Ryota c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., 2-3, Marunouchi 3-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8332 / JP | [2020/41] | Mandataire(s) | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [2020/41] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19755079.1 | 15.02.2019 | [2020/41] | WO2019JP05603 | Numéro de priorité, date | JP20180026484 | 16.02.2018 Format original publié: JP 2018026484 | [2020/41] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019160091 | Date: | 22.08.2019 | Langue: | JA | [2019/34] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3718733 | Date: | 07.10.2020 | Langue: | EN | [2020/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 22.08.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.11.2020 | Classification | IPC: | B29C45/26, B29C33/44, B29C45/36, B29C45/56 | [2020/49] | CPC: |
B29C45/0025 (EP,US);
B29C45/5675 (EP,US);
B29C45/36 (EP,US);
B29C45/76 (US);
B29C2045/363 (EP);
B29C2045/366 (EP,US);
|
Précédent IPC [2020/41] | B29C45/26, B29C33/44 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/41] | Titre | Allemand: | FORMVERFAHREN UND FORMVORRICHTUNG | [2020/41] | Anglais: | MOLDING METHOD AND MOLDING DEVICE | [2020/41] | Français: | MÉTHODE DE MOULAGE ET DISPOSITIF DE MOULAGE | [2020/41] | Entrée dans la phase régionale | 03.07.2020 | Traduction produite | 03.07.2020 | Taxe nationale de base payée | 03.07.2020 | Taxe de recherche payée | 03.07.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.07.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 03.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/41] | 01.06.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/45] | 22.06.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/45] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 28.02.2021 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XY]JPS5351262 (IKEGAMI KANEGATA KOUGIYOU KK) [X] 1,3-5 * paragraph [0002]; figures 1-6 * * page 1, column 1, line 17 - column 2, line 14 * * page 2, column 2, line 13 - line 18 * [Y] 2,4; | [XYI]JPH0386511 (TONEN SEKIYUKAGAKU KK) [X] 1,3-5 * figures 1,2 * [Y] 2,4 [I] 2; | [Y]JPH05104582 (SHARP KK) [Y] 4 * paragraphs [0002] , [0013] - paragraph [0015]; figures 3,4 *; | [XYI]EP1607206 (TECHNO POLYMER CO LTD [JP]) [X] 1,3-5 * paragraph [0056]; figures 7b, 9,14 * * paragraphs [0045] , [0050] * [Y] 2,4 [I] 2; | [XYI]JP2007098714 (TOSHIBA CORP) [X] 1,3-5 * paragraph [0011] - paragraphs [0013] , [0035] , [0040] , [0043]; figures 1-4 * [Y] 2,4 [I] 2; | [A]JP2007331119 (TEIJIN CHEMICALS LTD) [A] 1* paragraphs [0074] , [0078] * | Recherche internationale | [X]JPS5351262 (IKEGAMI KANEGATA KOUGIYOU KK) [X] 1-5 * , page 1, lower left column, line 17 to lower right column, line 14, page 2, lower left column, lines 13-18, fig. 1-5 (Family: none) *; | [A]JPS60166416 (HONDA MOTOR CO LTD) [A] 1-5* , entire text (Family: none) *; | [A]JPH07100879 (NACHI FUJIKOSHI CORP, et al) [A] 1-5 * , entire text (Family: none) *; | [A]JPH09141698 (NEW RAITO KOGYO KK) [A] 1-5 * , entire text (Family: none) *; | [XA]JP2007098714 (TOSHIBA CORP) [X] 1-3, 5 * , claim 1, paragraphs [0011]-[0013], [0043], fig. 1 (Family: none) * [A] 4; | [A]JP2007331119 (TEIJIN CHEMICALS LTD) [A] 1-5 * , entire text (Family: none) * | par le demandeur | JP2717896B | JP2018026484 |