EP3759807 - AMPLIFICATEUR DEPUISSANCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 18.08.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.09.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.05.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.12.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 16.02.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 20.03.2024 [2024/12] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. 800-E Beaty Street Davidson, NC 28036 / US | [2021/01] | Inventeur(s) | 01 /
SALMIA, Lauri, Juhani Hyljekoukku 7 A 1 002260 Espoo / FI | 02 /
MAKI-ONTTO, Petri, J. Rajamannynahde 3A 02710 Espoo / FI | 03 /
KOMULAINEN, Risto Harjutie 5 A 01820 Klaukkala / FI | [2021/01] | Mandataire(s) | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2021/01] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19761379.7 | 01.03.2019 | [2021/01] | WO2019US20324 | Numéro de priorité, date | US201815909539 | 01.03.2018 Format original publié: US201815909539 | [2021/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019169279 | Date: | 06.09.2019 | Langue: | EN | [2019/36] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3759807 | Date: | 06.01.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.09.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3759807 | Date: | 12.10.2022 | Langue: | EN | [2022/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 06.09.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 14.10.2021 | Classification | IPC: | F16C32/04, H02M5/45 | [2021/46] | CPC: |
F16C32/0457 (EP,US);
H03F3/217 (US);
H02K7/09 (US)
|
Précédent IPC [2021/01] | H02M5/45 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LEISTUNGSVERSTÄRKER | [2021/01] | Anglais: | POWER AMPLIFIER | [2021/01] | Français: | AMPLIFICATEUR DEPUISSANCE | [2021/01] | Entrée dans la phase régionale | 21.09.2020 | Taxe nationale de base payée | 21.09.2020 | Taxe de recherche payée | 21.09.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.09.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.09.2020 | Requête en examen déposée [2021/01] | 09.12.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.05.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 31.08.2022 | Taxe de délivrance payée | 31.08.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 31.08.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.07.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/38] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 06.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 12.10.2022 | AT | 12.10.2022 | CZ | 12.10.2022 | DK | 12.10.2022 | EE | 12.10.2022 | ES | 12.10.2022 | FI | 12.10.2022 | HR | 12.10.2022 | LT | 12.10.2022 | LV | 12.10.2022 | MC | 12.10.2022 | NL | 12.10.2022 | PL | 12.10.2022 | RO | 12.10.2022 | RS | 12.10.2022 | SE | 12.10.2022 | SI | 12.10.2022 | SK | 12.10.2022 | SM | 12.10.2022 | NO | 12.01.2023 | GR | 13.01.2023 | IS | 12.02.2023 | PT | 13.02.2023 | GB | 01.03.2023 | IE | 01.03.2023 | LU | 01.03.2023 | BE | 31.03.2023 | CH | 31.03.2023 | LI | 31.03.2023 | [2024/12] |
Précédent [2024/09] | AL | 12.10.2022 | |
AT | 12.10.2022 | ||
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
MC | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
GB | 01.03.2023 | ||
IE | 01.03.2023 | ||
LU | 01.03.2023 | ||
CH | 31.03.2023 | ||
LI | 31.03.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AL | 12.10.2022 | |
AT | 12.10.2022 | ||
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
MC | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
GB | 01.03.2023 | ||
IE | 01.03.2023 | ||
LU | 01.03.2023 | ||
Précédent [2024/02] | AL | 12.10.2022 | |
AT | 12.10.2022 | ||
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
MC | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
LU | 01.03.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AL | 12.10.2022 | |
AT | 12.10.2022 | ||
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
MC | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SI | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AL | 12.10.2022 | |
AT | 12.10.2022 | ||
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
MC | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 12.10.2022 | |
AT | 12.10.2022 | ||
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SK | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 12.10.2022 | |
AT | 12.10.2022 | ||
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 12.10.2022 | |
CZ | 12.10.2022 | ||
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RO | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/34] | AT | 12.10.2022 | |
DK | 12.10.2022 | ||
EE | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/33] | AT | 12.10.2022 | |
DK | 12.10.2022 | ||
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
SM | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/25] | AT | 12.10.2022 | |
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
HR | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
PL | 12.10.2022 | ||
RS | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
IS | 12.02.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 12.10.2022 | |
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
LV | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
GR | 13.01.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 12.10.2022 | |
ES | 12.10.2022 | ||
FI | 12.10.2022 | ||
LT | 12.10.2022 | ||
NL | 12.10.2022 | ||
SE | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
PT | 13.02.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 12.10.2022 | |
NL | 12.10.2022 | ||
NO | 12.01.2023 | ||
Précédent [2023/17] | NL | 12.10.2022 | Citations: | Recherche | [A]EP1460294 (BOC EDWARDS JAPAN LTD [JP]) [A] 1-12* paragraphs [0099] , [ 134] - [0137]; figure 2 *; | [A]EP1903228 (EBARA CORP [JP]) [A] 1-12 * paragraphs [0032] , [0063]; figures 1,2 *; | [A]EP3236092 (INGERSOLL-RAND COMPANY [US]) [A] 1-12 * paragraphs [0008] , [0016]; figure 1 * | Recherche internationale | [A]US5627421 (MILLER LANCE F [US], et al) [A] 1-20* entire document *; | [A]US2012038294 (SCHULZ ALEXANDER [AT], et al) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US2015068243 (KSHIRSAGAR PARAG [US], et al) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US2017307013 (SALMIA LAURI JUHANI [FI], et al) [A] 1-20 * entire document, especially: para [0006], [0016]-[0020] * |