EP3677908 - DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC D'UN DOMMAGE DANS UN BLOC-BATTERIE, ET BLOC-BATTERIE ET VÉHICULE LE COMPRENANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/28] | DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC DE FISSURES DANS UN BLOC-BATTERIE, ET BLOC-BATTERIE ET VÉHICULE LE COMPRENANT | ||
[2023/15] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 24.03.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.11.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.06.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 14.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 24.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 26.06.2024 [2024/26] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés LG Energy Solution, Ltd. Tower 1, 108, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07335 / KR | [2022/13] |
Précédent [2022/03] | Pour tous les Etats désignés LG Energy Solution Ltd. Tower 1, 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu 07335 Seoul / KR | ||
Précédent [2020/28] | Pour tous les Etats désignés LG CHEM, LTD. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | Inventeur(s) | 01 /
SONG, Seung-Ho LG Chem Research Park, 188, Munji-ro Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 02 /
PAK, Jeong-In LG Chem Research Park, 188, Munji-ro Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 03 /
HONG, Myung-Su LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | 04 /
CHOI, Yong-Seok LG Chem Research Park, 188, Munji-ro Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | [2020/40] |
Précédent [2020/28] | 01 /
SONG, Seung-Ho LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | ||
02 /
PAK, Jeong-In LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | |||
03 /
HONG, Myung-Su LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | |||
04 /
CHOI, Yong-Seok LG Chem Research Park, 188, Munji-ro, Yuseong-Gu Daejeon 34122 / KR | Mandataire(s) | Plasseraud IP 104 Rue de Richelieu CS92104 75080 Paris Cedex 02 / FR | [N/P] |
Précédent [2023/17] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Précédent [2020/28] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 19764057.6 | 06.03.2019 | [2020/28] | WO2019KR02614 | Numéro de priorité, date | KR20180026445 | 06.03.2018 Format original publié: KR 20180026445 | [2020/28] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019172655 | Date: | 12.09.2019 | Langue: | KO | [2019/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3677908 | Date: | 08.07.2020 | Langue: | EN | [2020/28] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3677908 | Date: | 26.04.2023 | Langue: | EN | [2023/17] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 12.09.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 09.12.2020 | Classification | IPC: | G01N29/12, G01N29/04, G01N29/44, G01N29/46, G01N29/14 | [2021/01] | CPC: |
G01N29/46 (EP,US);
G01N29/12 (EP,KR,US);
G01N29/043 (EP,US);
G01N29/14 (EP);
G01N29/4454 (EP);
G01N2291/2697 (EP);
Y02E60/10 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2020/28] | G01N29/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/28] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG ZUR DIAGNOSE EINES BRUCHS EINES BATTERIEPACKS SOWIE BATTERIEPACK UND DIESES ENTHALTENDES FAHRZEUG | [2023/15] | Anglais: | APPARATUS FOR DIAGNOSING CRACK OF BATTERY PACK AND BATTERY PACK AND VEHICLE INCLUDING SAME | [2023/16] | Français: | DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC D'UN DOMMAGE DANS UN BLOC-BATTERIE, ET BLOC-BATTERIE ET VÉHICULE LE COMPRENANT | [2023/15] |
Précédent [2020/28] | VORRICHTUNG ZUR DIAGNOSE VON RISSEN IN EINEM BATTERIEPACK SOWIE BATTERIEPACK UND DIESES ENTHALTENDES FAHRZEUG | ||
Précédent [2020/28] | DEVICE FOR DIAGNOSING CRACKS IN BATTERY PACK, AND BATTERY PACK AND VEHICLE COMPRISING SAME | ||
Précédent [2020/28] | DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC DE FISSURES DANS UN BLOC-BATTERIE, ET BLOC-BATTERIE ET VÉHICULE LE COMPRENANT | Entrée dans la phase régionale | 30.03.2020 | Traduction produite | 30.03.2020 | Taxe nationale de base payée | 30.03.2020 | Taxe de recherche payée | 30.03.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.03.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.03.2020 | Requête en examen déposée [2020/28] | 09.07.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.11.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.02.2023 | Taxe de délivrance payée | 16.02.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.02.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.01.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/14] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 22.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 26.04.2023 | CZ | 26.04.2023 | DK | 26.04.2023 | EE | 26.04.2023 | ES | 26.04.2023 | FI | 26.04.2023 | HR | 26.04.2023 | IT | 26.04.2023 | LT | 26.04.2023 | LV | 26.04.2023 | NL | 26.04.2023 | PL | 26.04.2023 | RO | 26.04.2023 | RS | 26.04.2023 | SE | 26.04.2023 | SI | 26.04.2023 | SK | 26.04.2023 | SM | 26.04.2023 | NO | 26.07.2023 | GR | 27.07.2023 | IS | 26.08.2023 | PT | 28.08.2023 | [2024/26] |
Précédent [2024/25] | AT | 26.04.2023 | |
CZ | 26.04.2023 | ||
DK | 26.04.2023 | ||
EE | 26.04.2023 | ||
ES | 26.04.2023 | ||
FI | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RO | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
SI | 26.04.2023 | ||
SK | 26.04.2023 | ||
SM | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 26.04.2023 | |
CZ | 26.04.2023 | ||
DK | 26.04.2023 | ||
EE | 26.04.2023 | ||
ES | 26.04.2023 | ||
FI | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RO | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
SK | 26.04.2023 | ||
SM | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Précédent [2024/08] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
FI | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
SK | 26.04.2023 | ||
SM | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Précédent [2024/03] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
FI | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Précédent [2024/01] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
LT | 26.04.2023 | ||
LV | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Précédent [2023/51] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
HR | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
RS | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
PL | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
GR | 27.07.2023 | ||
IS | 26.08.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 26.04.2023 | |
ES | 26.04.2023 | ||
NL | 26.04.2023 | ||
SE | 26.04.2023 | ||
NO | 26.07.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 26.04.2023 | |
NL | 26.04.2023 | ||
PT | 28.08.2023 | ||
Précédent [2023/43] | NL | 26.04.2023 | Citations: | Recherche | [A]KR20060012556 (KOREA GAS CORP [KR]) [A] 1-12* the whole document *; | [A]KR20120037154 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]) [A] 1-12 * the whole document * | Recherche internationale | [Y]KR20060012556 (KOREA GAS CORP [KR]) [Y] 1-12; | [Y]KR20120037154 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]) [Y] 1-12; | [A]KR20140117154 (SK CONTINENTAL E MOTION KOREA CO LTD [KR])[A] 1-12; | [A]KR20150045594 [A] 1-12; | [A]KR20160109062 (SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD [KR]) [A] 1-12 | par le demandeur | KR20180026445 |