EP3912101 - CLASSIFICATEUR BASÉ SUR UN RÉSEAU NEURONAL UTILISANT UN RÉSEAU DE CELLULES MÉMOIRE NON VOLATILE À TROIS GRILLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/47] | CLASSIFICATEUR DE RÉSEAU NEURONAL À L'AIDE D'UN RÉSEAU DE CELLULES DE MÉMOIRE NON VOLATILE À TROIS GRILLES | ||
[2022/25] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 01.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 23.12.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.08.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.06.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.10.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.07.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 23.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BE | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Silicon Storage Technology, Inc. 450 Holger Way San Jose, CA 95134 / US | [2021/47] | Inventeur(s) | 01 /
TRAN, Hieu Van 2642 Gayley Place San Jose, CA 95135 / US | 02 /
LEMKE, Steven 554 Acorn Drive Boulder Creek, CA 95006 / US | 03 /
TIWARI, Vipln 5599 Asterwood Dr. Dublin, CA 94568 / US | 04 /
DO, Nhan 20451 Walnut Avenue Saratoga, CA 95070 / US | 05 /
REITEN, Mark 2946 Roundhill Rd. Alamo, California 94507 / US | [2023/04] |
Précédent [2021/47] | 01 /
TRAN, Hieu Van San Jose, CA 95135 / US | ||
02 /
LEMKE, Steven Boulder Creek, CA 95006 / US | |||
03 /
TIWARI, Vipln Dublin, CA 94568 / US | |||
04 /
DO, Nhan Saratoga, CA 95070 / US | |||
05 /
REITEN, Mark Alamo, California 94507 / US | Mandataire(s) | Betten & Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB Maximiliansplatz 14 80333 München / DE | [2021/47] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19768968.0 | 29.08.2019 | [2021/47] | WO2019US48933 | Numéro de priorité, date | US201962794492P | 18.01.2019 Format original publié: US 201962794492 P | US201962798417P | 29.01.2019 Format original publié: US 201962798417 P | US201916382045 | 11.04.2019 Format original publié: US201916382045 | [2021/47] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020149887 | Date: | 23.07.2020 | Langue: | EN | [2020/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3912101 | Date: | 24.11.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 23.07.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/47] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3912101 | Date: | 25.01.2023 | Langue: | EN | [2023/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.07.2020 | Classification | IPC: | G06N3/063, // G06N3/04 | [2022/25] | CPC: |
G11C11/54 (EP,KR,US);
G06N3/065 (EP,KR);
G06N3/045 (EP,KR,US);
G11C16/0425 (EP,KR);
G11C16/0483 (EP,KR,US);
G11C16/10 (US);
G11C16/14 (KR,US);
H01L29/42324 (US);
H01L29/42328 (EP,KR,US);
|
Précédent IPC [2021/47] | G06N3/063 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/47] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KLASSIFIZIERER BASIERT AUF EINEM NEURONALEN NETZWERK, DAS EIN NICHT-FLÜCHTIGES SPEICHERZELLENNETZWERK MIT DREI GATES VERWENDET | [2022/25] | Anglais: | NEURAL NETWORK CLASSIFIER USING ARRAY OF THREE-GATE NON-VOLATILE MEMORY CELLS | [2021/47] | Français: | CLASSIFICATEUR BASÉ SUR UN RÉSEAU NEURONAL UTILISANT UN RÉSEAU DE CELLULES MÉMOIRE NON VOLATILE À TROIS GRILLES | [2022/25] |
Précédent [2021/47] | KLASSIFIKATOR EINES NEURONALEN NETZES UNTER VERWENDUNG EINER ANORDNUNG VON NICHTFLÜCHTIGEN SPEICHERZELLEN MIT DREI GATES | ||
Précédent [2021/47] | CLASSIFICATEUR DE RÉSEAU NEURONAL À L'AIDE D'UN RÉSEAU DE CELLULES DE MÉMOIRE NON VOLATILE À TROIS GRILLES | Entrée dans la phase régionale | 03.08.2021 | Taxe nationale de base payée | 03.08.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.08.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.08.2021 | Requête en examen déposée [2021/47] | 03.08.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.03.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.06.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 18.08.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 12.09.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.12.2022 | Taxe de délivrance payée | 14.12.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.12.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 26.10.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/01] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 25.01.2023 | CZ | 25.01.2023 | DK | 25.01.2023 | EE | 25.01.2023 | ES | 25.01.2023 | FI | 25.01.2023 | HR | 25.01.2023 | IT | 25.01.2023 | LT | 25.01.2023 | LV | 25.01.2023 | MC | 25.01.2023 | PL | 25.01.2023 | RO | 25.01.2023 | RS | 25.01.2023 | SE | 25.01.2023 | SI | 25.01.2023 | SK | 25.01.2023 | SM | 25.01.2023 | NO | 25.04.2023 | GR | 26.04.2023 | IS | 25.05.2023 | PT | 25.05.2023 | GB | 29.08.2023 | IE | 29.08.2023 | LU | 29.08.2023 | BE | 31.08.2023 | CH | 31.08.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/33] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
IT | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
GB | 29.08.2023 | ||
IE | 29.08.2023 | ||
LU | 29.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
Précédent [2024/26] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
IT | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
LU | 29.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
Précédent [2024/25] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
LU | 29.08.2023 | ||
CH | 31.08.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
LU | 29.08.2023 | ||
Précédent [2024/16] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
MC | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SI | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SK | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 25.01.2023 | |
CZ | 25.01.2023 | ||
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RO | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
EE | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 25.01.2023 | |
DK | 25.01.2023 | ||
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
SM | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
IS | 25.05.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
PL | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
GR | 26.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
FI | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
LV | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
SE | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 25.01.2023 | |
ES | 25.01.2023 | ||
HR | 25.01.2023 | ||
LT | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
NO | 25.04.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 25.01.2023 | |
LT | 25.01.2023 | ||
RS | 25.01.2023 | ||
PT | 25.05.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 25.01.2023 | |
LT | 25.01.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [AD]US2004065917 (FAN DER-TSYR [TW], et al); | [XDI]US2017337466 (BAYAT FARNOOD MERRIKH [US], et al) | par le demandeur | US5029130 | US6747310 |