Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US2024208617 | Dossier mondial
| 27.06.2024 | A1 | Numéro de priorité | | Date | US202117282023 | | 01.04.2021 | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | US202418440327 | | 13.02.2024 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | US11932359 | Dossier mondial
| 19.03.2024 | B2 | US2021347447 | | 11.11.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | KR20210079337 | Dossier mondial
| 29.06.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP2024099521 | Dossier mondial
| 25.07.2024 | A | Numéro de priorité | | Date | JP2021546454 | | 20.09.2019 | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | JP7465274B | Dossier mondial
| 10.04.2024 | B2 | JP2022508883 | | 19.01.2022 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP4328386 | Dossier mondial
| 13.03.2024 | A3 | EP4328386 | | 28.02.2024 | A2 | Numéro de priorité | | Date | EP19769541 | | 20.09.2019 | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | CN113226915 | Dossier mondial
| 06.08.2021 | A | Numéro de priorité | | Date | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | AU2019360540 | Dossier mondial
| 27.05.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | EP3867140 | Dossier mondial
| 07.02.2024 | C0 | EP3867140 | Dossier mondial
| 07.02.2024 | B1 | EP3867140 | | 25.08.2021 | A1 | Numéro de priorité | | Date | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | BR112021007163 | | 20.07.2021 | A2 | Numéro de priorité | | Date | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | PL3867140T | | 08.07.2024 | T3 | Numéro de priorité | | Date | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | | Date | Type | RU2763089 | | 27.12.2021 | C1 | Numéro de priorité | | Date | WO2019EP75403 | | 20.09.2019 | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | WO2020078662 | Dossier mondial
| 23.04.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | | Date | Type | FR3087412 | | 02.04.2021 | B1 | FR3087412 | | 24.04.2020 | A1 | Numéro de priorité | | Date | FR1859672 | | 19.10.2018 | Type | Demande divisionnaire | EP4328386 |