EP3771194 - MODULE DE CAMÉRA ET TERMINAL MOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.05.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.12.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 16.02.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Vivo Mobile Communication Co., Ltd. 283 BBK Road Wusha Chang'An Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [2021/04] | Inventeur(s) | 01 /
DING, Jian 283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | 02 /
GAO, Junke 283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | 03 /
ZHU, Lijun 283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | 04 /
SHANG, Kongkong 283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | 05 /
CHEN, Bijun 283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | 06 /
YAO, Hongzhi 283, BBK Road, Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 / CN | [2021/04] | Mandataire(s) | Lavoix Bayerstraße 83 80335 München / DE | [N/P] |
Précédent [2021/04] | Lavoix Bayerstrasse 83 80335 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19770813.4 | 14.03.2019 | [2021/04] | WO2019CN78123 | Numéro de priorité, date | CN201810230491 | 20.03.2018 Format original publié: CN201810230491 | [2021/04] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019179353 | Date: | 26.09.2019 | Langue: | ZH | [2019/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3771194 | Date: | 27.01.2021 | Langue: | EN | [2021/04] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 26.09.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 19.04.2021 | Classification | IPC: | H04N5/225, H04M1/02 | [2021/04] | CPC: |
H04N23/57 (EP,CN,US);
H04N23/50 (CN);
G02B13/0015 (US);
H04M1/0264 (EP,CN,US);
H04M1/0277 (CN,US);
H04N23/45 (EP);
H04N23/51 (US);
H04N23/54 (CN);
H04N23/55 (EP,CN);
H04N23/685 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/04] | Titre | Allemand: | KAMERAMODUL UND MOBILES TERMINAL | [2021/04] | Anglais: | CAMERA MODULE AND MOBILE TERMINAL | [2021/04] | Français: | MODULE DE CAMÉRA ET TERMINAL MOBILE | [2021/04] | Entrée dans la phase régionale | 13.10.2020 | Traduction produite | 13.10.2020 | Taxe nationale de base payée | 13.10.2020 | Taxe de recherche payée | 13.10.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.10.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.10.2020 | Requête en examen déposée [2021/04] | 10.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.05.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 11.09.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 15.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]CN205545560U (NANCHANG O-FILM TECH CO LTD) [Y] 3-7 * abstract * * figure 4 *; | [XY]WO2017174022 (NINGBO SUNNY OPOTECH CO LTD [CN]) [X] 1,8,10,11 * abstract * * page 11, lines 20-28 * * figure 11 * [Y] 3-7; | [A]CN107483802 (TRULY OPTO ELECTRONICS LTD) [A] 1-13 * abstract ** figure 3 * | Recherche internationale | [Y]CN204928997U (GOERTEK INC) [Y] 1-10 * description, paragraphs 0019-0030, and figures 1-4 *; | [Y]CN205545560U (NANCHANG O-FILM TECH CO LTD) [Y] 1-10 * description, paragraphs 0040-0091, and figures 1-6 *; | [A]CN106131386 (BEIJING MI MOBILE SOFTWARE CO LTD) [A] 1-10* entire document *; | [A]CN106454058 (VIVO COMM TECHNOLOGY CO LTD) [A] 1-10 * entire document *; | [A]CN206807579U (NINGBO SUNNY OPTICAL TECH CO) [A] 1-10 * entire document *; | [PX]CN108174080 (VIVO COMM TECHNOLOGY CO LTD) [PX] 1-10 * claims 1-10 *; | [PX]CN207518710U (GREE ELECTRIC APPLIANCES INC ZHUHAI) [PX] 1-10 * description, paragraphs 0031-0051, and figures 1-4 *; | [PX]CN207968659U (VIVO COMM TECHNOLOGY CO LTD) [PX] 1-10 * description, paragraphs 0024-0056, and figures 1-9 * |