EP3658814 - APPAREIL DE STABILISATION DE CHARGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.01.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.01.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.09.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 12.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.05.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.09.2019 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SZ DJI Technology Co., Ltd. 6F, Hkust SZ IER Bldg. No.9, Yuexing 1st Road Hi Tech Park (South) Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2020/23] | Inventeur(s) | 01 /
YE, Fangming 6F Hkust Sz Ier Bldg No. 9 Yuexing 1st Rd Hi-Tech Park (South), Nanshan District, Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
BIN, Peng 6F Hkust Sz Ier Bldg No. 9 Yuexing 1st Rd Hi-Tech Park (South), Nanshan District, Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
WANG, Peng 6F Hkust Sz Ier Bldg No. 9 Yuexing 1st Rd Hi-Tech Park (South), Nanshan District, Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2020/50] | Mandataire(s) | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2020/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19772213.5 | 18.03.2019 | [2020/23] | WO2019CN78563 | Numéro de priorité, date | WO2018CN80373 | 23.03.2018 Format original publié: PCT/CN2018/080373 | WO2018CN80366 | 23.03.2018 Format original publié: PCT/CN2018/080366 | WO2018CN80372 | 23.03.2018 Format original publié: PCT/CN2018/080372 | WO2018CN80367 | 23.03.2018 Format original publié: PCT/CN2018/080367 | WO2018CN80371 | 23.03.2018 Format original publié: PCT/CN2018/080371 | WO2018CN80368 | 23.03.2018 Format original publié: PCT/CN2018/080368 | WO2018CN80370 | 23.03.2018 Format original publié: PCT/CN2018/080370 | WO2018CN80369 | 23.03.2018 Format original publié: PCT/CN2018/080369 | [2020/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019179402 | Date: | 26.09.2019 | Langue: | EN | [2019/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3658814 | Date: | 03.06.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.09.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3658814 | Date: | 02.03.2022 | Langue: | EN | [2022/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 26.09.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.07.2020 | Classification | IPC: | F16M13/04, F16M11/12, F16M11/18, G03B17/56, F16M11/10, F16M11/24 | [2020/33] | CPC: |
F16M13/04 (EP,CN,US);
F16M11/24 (EP,US);
F16M11/10 (EP,US);
F16M11/12 (CN);
F16M11/123 (EP);
F16M11/18 (EP,CN,US);
F16M11/2071 (EP,US);
F16M11/2092 (EP);
G03B17/561 (EP,US);
|
Précédent IPC [2020/23] | F16M13/04, F16M11/12, F16M11/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | LASTSTABILISIERUNGSVORRICHTUNG | [2020/23] | Anglais: | LOAD-STABILIZING APPARATUS | [2020/23] | Français: | APPAREIL DE STABILISATION DE CHARGE | [2020/23] | Entrée dans la phase régionale | 16.12.2019 | Taxe nationale de base payée | 16.12.2019 | Taxe de recherche payée | 16.12.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.12.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.12.2019 | Requête en examen déposée [2020/23] | 12.01.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.03.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.07.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.09.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.01.2022 | Taxe de délivrance payée | 19.01.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 19.01.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP22152308.7 / EP4019823 | Opposition(s) | 05.12.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/06] | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 18.03.2019 | AL | 02.03.2022 | AT | 02.03.2022 | CY | 02.03.2022 | CZ | 02.03.2022 | DK | 02.03.2022 | EE | 02.03.2022 | ES | 02.03.2022 | FI | 02.03.2022 | HR | 02.03.2022 | IT | 02.03.2022 | LT | 02.03.2022 | LV | 02.03.2022 | MC | 02.03.2022 | MK | 02.03.2022 | PL | 02.03.2022 | RO | 02.03.2022 | RS | 02.03.2022 | SE | 02.03.2022 | SI | 02.03.2022 | SK | 02.03.2022 | SM | 02.03.2022 | TR | 02.03.2022 | IE | 18.03.2022 | LU | 18.03.2022 | BE | 31.03.2022 | CH | 31.03.2022 | LI | 31.03.2022 | BG | 02.06.2022 | NO | 02.06.2022 | GR | 03.06.2022 | IS | 02.07.2022 | PT | 04.07.2022 | [2024/29] |
Précédent [2024/25] | HU | 18.03.2019 | |
AL | 02.03.2022 | ||
AT | 02.03.2022 | ||
CY | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
DK | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
IT | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
MC | 02.03.2022 | ||
MK | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SI | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
IE | 18.03.2022 | ||
LU | 18.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2024/23] | AL | 02.03.2022 | |
AT | 02.03.2022 | ||
CY | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
DK | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
IT | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
MC | 02.03.2022 | ||
MK | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SI | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
IE | 18.03.2022 | ||
LU | 18.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 02.03.2022 | |
AT | 02.03.2022 | ||
CY | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
DK | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
IT | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
MC | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SI | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
IE | 18.03.2022 | ||
LU | 18.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 02.03.2022 | |
AT | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
DK | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
IT | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
MC | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SI | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
IE | 18.03.2022 | ||
LU | 18.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 02.03.2022 | |
AT | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
DK | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
MC | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SI | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
IE | 18.03.2022 | ||
LU | 18.03.2022 | ||
BE | 31.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 02.03.2022 | |
AT | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
DK | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
MC | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
IE | 18.03.2022 | ||
LU | 18.03.2022 | ||
CH | 31.03.2022 | ||
LI | 31.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 02.03.2022 | |
AT | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
DK | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
MC | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
IE | 18.03.2022 | ||
LU | 18.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AL | 02.03.2022 | |
AT | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
DK | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
MC | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 02.03.2022 | |
AT | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
MC | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 02.03.2022 | |
AT | 02.03.2022 | ||
CZ | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 02.03.2022 | |
CZ | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
IS | 02.07.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 02.03.2022 | |
CZ | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SK | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 02.03.2022 | |
CZ | 02.03.2022 | ||
EE | 02.03.2022 | ||
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 02.03.2022 | |
ES | 02.03.2022 | ||
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RO | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
SM | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
PT | 04.07.2022 | ||
Précédent [2022/39] | ES | 02.03.2022 | |
FI | 02.03.2022 | ||
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
Précédent [2022/36] | ES | 02.03.2022 | |
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
LV | 02.03.2022 | ||
PL | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
GR | 03.06.2022 | ||
Précédent [2022/35] | ES | 02.03.2022 | |
HR | 02.03.2022 | ||
LT | 02.03.2022 | ||
RS | 02.03.2022 | ||
SE | 02.03.2022 | ||
BG | 02.06.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
Précédent [2022/34] | ES | 02.03.2022 | |
LT | 02.03.2022 | ||
NO | 02.06.2022 | ||
Précédent [2022/33] | LT | 02.03.2022 | |
NO | 02.06.2022 | Citations: | Recherche | [XAI]WO2015055850 (CARTHEY SCOTT [GB]) [X] 1,2,9,11-13 * figures 4-5 * * page 14, line 30 - page 15, line 17 * [A] 5-8 [I] 3,4,10,14,15; | [X]EP3028662 (MAQUET SUZHOU CO LTD [CN]) [X] 1-4 * figures 1-7 ** paragraph [0030] - paragraph [0059] * | Recherche internationale | [A]US6199812 (SCHUEPBACH ROLF [CH]) [A] 1-173* the whole document *; | [X]US2010059652 (BROWN GARRETT W [US]) [X] 1-99, 102, 108-117, 123, 125-127, 133-141, 147-148, 151-154, 156 * description, paragraphs [0064]-[0087] and figures 3-13 *; | [A]CN101886733 (KUNSHAN YIFENG SHEET METAL TECHNOLOGY CO LTD) [A] 1-173 * the whole document *; | [A]CN205534966U (SHENZHEN DAJIANG INNOVATION TECHNOLOGY CO LTD) [A] 1-173 * the whole document *; | [A]CN107278246 (SZ DJI OSMO TECHNOLOGY CO LTD) [A] 1-173 * the whole document * | par le demandeur | WO2015055850 | EP3028662 |