EP3779891 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR ENTRAÎNER UN MODÈLE DE RÉSEAU NEURONAL ET PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR GÉNÉRER UNE VIDÉO PHOTOGRAPHIQUE À INTERVALLES DE TEMPS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 21.07.2023 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.01.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 24.07.2024 | Changement - mandataire | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong, 518057 / CN | [N/P] |
Précédent [2022/29] | Pour tous les Etats désignés Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen City, Guangdong 518057 / CN | ||
Précédent [2021/07] | Pour tous les Etats désignés TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Inventeur(s) | 01 /
LUO, Wenhan 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road, Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 02 /
MA, Lin 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road, Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | 03 /
LIU, Wei 35/F, Tencent Building Kejizhongyi Road, Midwest District of Hi-tech Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2021/07] | Mandataire(s) | Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [N/P] |
Précédent [2021/07] | AWA Sweden AB P.O. Box 45086 104 30 Stockholm / SE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19778365.7 | 01.03.2019 | [2021/07] | WO2019CN76724 | Numéro de priorité, date | CN201810253848 | 26.03.2018 Format original publié: CN201810253848 | [2021/07] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019184654 | Date: | 03.10.2019 | Langue: | ZH | [2019/40] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3779891 | Date: | 17.02.2021 | Langue: | EN | [2021/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 03.10.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 23.11.2021 | Classification | IPC: | G06T15/20, G06K9/00, G06N3/04, G06N3/08 | [2021/51] | CPC: |
G06N3/088 (EP,US);
G06N3/08 (CN);
G06F18/214 (US);
G06F18/2193 (US);
G06N3/045 (EP,US);
G06N3/047 (EP);
G06T15/20 (EP);
G06V20/41 (US);
G06V20/49 (EP,US);
Y02T10/40 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2021/07] | G06T15/20 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM TRAINIEREN EINES NEURONALEN NETZWERKMODELLS SOWIE VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ERZEUGUNG VON ZEITRAFFER-FOTOGRAFIE-VIDEO | [2021/07] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR TRAINING NEURAL NETWORK MODEL, AND METHOD AND DEVICE FOR GENERATING TIME-LAPSE PHOTOGRAPHY VIDEO | [2021/07] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR ENTRAÎNER UN MODÈLE DE RÉSEAU NEURONAL ET PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR GÉNÉRER UNE VIDÉO PHOTOGRAPHIQUE À INTERVALLES DE TEMPS | [2021/07] | Entrée dans la phase régionale | 27.08.2020 | Traduction produite | 27.08.2020 | Taxe nationale de base payée | 27.08.2020 | Taxe de recherche payée | 27.08.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.08.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.08.2020 | Requête en examen déposée [2021/07] | 05.05.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 20.07.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 12.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US7289127 (ZIMMER MARK [US], et al); | [A]CN102737369 (CASIO COMPUTER CO LTD); | [A]CN106779073 (UNIV XIAN SHIYOU ); | [A]CN107624243 (MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC) |