EP3853422 - STRUCTURE THERMIQUE POUR BÂTIMENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.06.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.06.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.03.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 07.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 14.10.2023 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Universitat de Lleida Pl. de Victor Siurana, 1 25003 Lleida / ES | [2021/30] | Inventeur(s) | 01 /
DE GRACIA CUESTA, Álvaro Edifici CREA C. Pere de Cabrera S/N 25001 Lleida / ES | 02 /
PÉREZ LUQUE, Gabriel Edifici CREA C. Pere de Cabrera S/N 25001 Lleida / ES | [2021/30] | Mandataire(s) | ZBM Patents - Zea, Barlocci & Markvardsen Rambla de Catalunya, 123 08008 Barcelona / ES | [N/P] |
Précédent [2021/30] | ZBM Patents - Zea, Barlocci & Markvardsen Rambla Catalunya, 123 08008 Barcelona / ES | Numéro de la demande, date de dépôt | 19778457.2 | 20.09.2019 | [2021/30] | WO2019EP75397 | Numéro de priorité, date | ES20180030915 | 21.09.2018 Format original publié: ES 201830915 | [2021/30] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020058500 | Date: | 26.03.2020 | Langue: | EN | [2020/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3853422 | Date: | 28.07.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.03.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.03.2020 | Classification | IPC: | E04B1/80, C09K5/06, F24F5/00, F28D20/02, E04B1/74 | [2021/30] | CPC: |
B65D11/12 (EP);
E04B1/76 (ES);
C09K5/063 (EP);
E04B1/74 (EP);
F24F5/0021 (EP);
F24F5/0075 (EP);
F24F5/0089 (EP);
F24S20/66 (EP,ES);
F24S60/10 (EP);
F28D20/023 (EP);
B65D2215/00 (EP);
E04B2001/742 (EP);
F24F2005/0032 (EP);
F24F2005/0082 (EP);
F24S20/61 (EP);
F24S70/14 (EP);
F24S80/60 (EP);
Y02A30/00 (EP);
Y02B10/20 (EP);
Y02B30/90 (EP);
Y02E10/40 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/30] | Titre | Allemand: | THERMISCHE STRUKTUR FÜR GEBÄUDE | [2021/30] | Anglais: | THERMAL STRUCTURE FOR BUILDINGS | [2021/30] | Français: | STRUCTURE THERMIQUE POUR BÂTIMENTS | [2021/30] | Entrée dans la phase régionale | 21.04.2021 | Taxe nationale de base payée | 21.04.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.04.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 21.04.2021 | Requête en examen déposée [2021/30] | 21.04.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 28.10.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.06.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US4290416 (MALONEY TIMOTHY) [X] 1 * column 2, line 61 - column 7, line 14; figure - *; | [XYI]WO8700569 (INTEGRALE ENERGIE UMWELTTECH [CH]) [X] 1-4,6,7,11,13,14,16 * page 1, paragraph 1 - page 4, paragraph 2; figure - * [Y] 5,8-10 [I] 15,17; | [A]US2012055463 (FLEISCHMANN LEWIS W [US]) [A] 12* paragraph [0030] - paragraph [0042]; figure - *; | [Y]WO2017185127 (SCHMETZER IND HOLDINGS PTY LTD [AU]) [Y] 5,8-10 * paragraph [0041] - paragraph [0075]; figure - * | par le demandeur | US2013228308 | ES2558902 | - WAQAS A., "Thermal management of conventional PV panel using PCM with movable shutters. A numerical study", Solar Energy, (20171200), vol. 158, doi:doi:10.1016/j.solener.2017.10.050, pages 797 - 807, XP085289564 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2017.10.050 | - MEMONSHAZIM, "Phase change materials integrated in building walls: a state of the art review", Renewable and Sustainable Energy Reviews, (20140000), vol. 31, pages 870 - 906 | - IZQUIERDO-BARRIENTOS M.ABELMONTE J.FRODRIGUEZ - SANCHEZ DMOLINA A.EALMENDROS-LBANEZ J.A, "A numerical study of external Building wall containing phase change material (PCM", Applied thermal engineering, (20120000), vol. 47, pages 73 - 85 | - FATEH AKLINKER FBRUTTING MWEINLADER HDEVIA F, "Numerical and Experimental investigation of an insulation layer with PCMs", Energy and Buildings, (20170000), vol. 153, doi:doi:10.1016/j.enbuild.2017.08.007, pages 231 - 240, XP085194100 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.08.007 | - KOTTEK MGRIESER JBECK CRUDOLF BRUBEL F, "World map of the Koppen-Geiger climate classification updated", Meteorol. Zeitschrift, (20060000), vol. 15, pages 259 - 63 | ES20180030915 |