EP3773040 - SYSTÈME DE MONTAGE D'ACCESSOIRE DE CASQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 01.07.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 02.06.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.01.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 12.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 01.07.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Gentex Corporation 324 Main Street Simpson, PA 18407 / US | [2021/07] | Inventeur(s) | 01 /
O'CONNELL, Jason, W. 965 King Street Raynham, MA 02767 / US | [2021/07] | Mandataire(s) | Jacob, Reuben Ellis, et al Maucher Jenkins Seventh Floor Offices Artillery House 11-19 Artillery Row London SW1P 1RT / GB | [N/P] |
Précédent [2021/07] | Jacob, Reuben Ellis, et al Maucher Jenkins 26 Caxton Street London SW1H 0RJ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19782071.5 | 05.04.2019 | [2021/07] | WO2019US26111 | Numéro de priorité, date | US201862653034P | 05.04.2018 Format original publié: US 201862653034 P | [2021/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019195760 | Date: | 10.10.2019 | Langue: | EN | [2019/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3773040 | Date: | 17.02.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 10.10.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 10.10.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.01.2022 | Classification | IPC: | A42B1/00, A42B1/24, A42B3/00, A42B3/04, G02B23/12, G02B23/18 | [2022/08] | CPC: |
A42B3/042 (EP);
A42B1/24 (IL);
A42B3/0406 (US);
A42B3/00 (IL);
A42B3/04 (EP,IL);
G02B23/125 (EP,US);
|
Précédent IPC [2021/07] | A42B1/00, A42B1/24, A42B3/00, A42B3/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/07] | Titre | Allemand: | BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR HELMZUBEHÖR | [2021/07] | Anglais: | HELMET ACCESSORY MOUNT SYSTEM | [2021/07] | Français: | SYSTÈME DE MONTAGE D'ACCESSOIRE DE CASQUE | [2021/07] | Entrée dans la phase régionale | 29.09.2020 | Taxe nationale de base payée | 29.09.2020 | Taxe de recherche payée | 29.09.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.09.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.09.2020 | Requête en examen déposée [2021/07] | 24.05.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 05.06.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 02.07.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2012002046 (RAPOPORT LOREN W [US], et al); | [X]US9781963 (CELONA MARC J [US], et al) | Recherche internationale | [A]US4449787 (BURBO JAMES H [US], et al) [A] 1-19 * , entire document *; | [XA]US2012002046 (RAPOPORT LOREN W [US], et al) [X] 1-8,10-11, 14-19 * , entire document, especially Fig 1A-1G; para [0004]; para [0014]; para [0015]; para [0016] * [A] 9, 12-13; | [A]US8209780 (LEMIRE GARY M [US]) [A] 1-19 * , entire document *; | [A]US9781963 (CELONA MARC J [US], et al) [A] 1-19* , entire document * | par le demandeur | US7849517 | US9781963 | WO2018US22221 |