EP3783451 - SYSTÈME, PROCÉDÉ, ET PROGRAMME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 16.02.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.01.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 25.10.2019 | Dernier événement Tooltip | 08.07.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Omron Corporation 801, Minamifudodo-cho Horikawahigashiiru Shiokoji-dori,Shimogyo-ku Kyoto-shi, Kyoto 600-8530 / JP | [2021/08] | Inventeur(s) | 01 /
MUNETA, Yasuo c/o Intellectual Property Center OMRON CORPORATION 9 chome - 1, Kizugawadai Kizugawa-shi, Kyoto 619-0283 / JP | 02 /
OYA, Taku c/o Intellectual Property Center OMRON CORPORATION 9 chome - 1, Kizugawadai Kizugawa-shi, Kyoto 619-0283 / JP | 03 /
SHIMAMURA, Junji c/o Intellectual Property Center OMRON CORPORATION 9 chome - 1, Kizugawadai Kizugawa-shi, Kyoto 619-0283 / JP | [2021/08] | Mandataire(s) | Becker, Eberhard Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Précédent [2021/08] | Becker, Eberhard Becker & Kurig Partnerschaft Patentanwälte PartmbB Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19788811.8 | 27.03.2019 | [2021/08] | WO2019JP13192 | Numéro de priorité, date | JP20180081315 | 20.04.2018 Format original publié: JP 2018081315 | [2021/08] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019202934 | Date: | 24.10.2019 | Langue: | JA | [2019/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3783451 | Date: | 24.02.2021 | Langue: | EN | [2021/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 24.10.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 02.12.2021 | Classification | IPC: | G05B17/02, G05B19/418 | [2022/01] | CPC: |
G05B19/41885 (EP,US);
G05B17/02 (EP);
G05B19/4184 (US);
G05B19/41875 (US);
G05B19/4188 (US);
G05B2219/13174 (EP);
Y02P90/02 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2021/08] | G05B23/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/08] | Titre | Allemand: | INFORMATIONSVERARBEITUNGSSYSTEM, INFORMATIONSVERARBEITUNGSVERFAHREN UND INFORMATIONSVERARBEITUNGSPROGRAMM | [2021/08] | Anglais: | INFORMATION PROCESSING SYSTEM, INFORMATION PROCESSING METHOD, AND INFORMATION PROCESSING PROGRAM | [2021/08] | Français: | SYSTÈME, PROCÉDÉ, ET PROGRAMME DE TRAITEMENT D'INFORMATIONS | [2021/08] | Entrée dans la phase régionale | 10.09.2020 | Traduction produite | 10.09.2020 | Taxe nationale de base payée | 10.09.2020 | Taxe de recherche payée | 07.10.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.10.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.10.2020 | Requête en examen déposée [2021/08] | 04.03.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 15.02.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 31.05.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 23.02.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 08.07.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 19.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 18.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2014180644 (MATURANA FRANCISCO [US], et al); | [IY]EP3002646 (ROCKWELL AUTOMATION TECH INC [US]); | [Y]CN104889633B | Recherche internationale | [Y]JP2013089184 (TOSHIBA CORP); | [Y]JP2015225419 (OMRON TATEISI ELECTRONICS CO); | [XYA]WO2016038705 (TOSHIBA MITSUBISHI ELEC INC [JP]) | par le demandeur | JP2016042378 |