EP3853953 - DISPOSITIF DE DISJONCTEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.09.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.06.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.06.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 22.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 29.09.2023 | Demande réputée retirée | publié le 01.11.2023 [2023/44] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Liebherr-Components Biberach GmbH Hans-Liebherr-Strasse 45 88400 Biberach/Riss / DE | [2021/30] | Inventeur(s) | 01 /
FENKER, Oliver An der Schlosshalde 3 88447 Warthausen / DE | [2021/30] | Mandataire(s) | Thoma, Michael Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB Widenmayerstraße 23 80538 München / DE | [2021/30] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19801858.2 | 11.11.2019 | [2021/30] | WO2019EP80817 | Numéro de priorité, date | DE201810130342 | 29.11.2018 Format original publié: DE102018130342 | [2021/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020108968 | Date: | 04.06.2020 | Langue: | DE | [2020/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3853953 | Date: | 28.07.2021 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 04.06.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.06.2020 | Classification | IPC: | H02B1/052, H05K7/14, H01R9/26, H02B1/20, H01R25/14 | [2021/30] | CPC: |
H02B1/052 (EP,US);
H02B1/205 (EP,US);
H01R9/2658 (EP);
H01R9/2675 (EP);
H05K7/1478 (EP);
H01R25/14 (EP,US);
H05K7/1474 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/30] | Titre | Allemand: | SCHALTGERÄTEANORDNUNG | [2021/30] | Anglais: | SWITCHING DEVICE ARRANGEMENT | [2021/30] | Français: | DISPOSITIF DE DISJONCTEURS | [2021/30] | Entrée dans la phase régionale | 23.04.2021 | Taxe nationale de base payée | 23.04.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.04.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.04.2021 | Requête en examen déposée [2021/30] | 23.04.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 03.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 01.06.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/44] | 22.06.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/44] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.11.2022 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XI]GB2166914 (WEIDMUELLER C A GMBH CO); | [XI]FR2658008 (LEGRAND SA [FR]); | [XI]DE10351479 (DOLD & SOEHNE KG E [DE]); | [XI]DE102006056554 (ERNI ELECTRONICS GMBH [DE]); | [A]WO2009030243 (SIEMENS AG [DE], et al); | [A]DE102014224989 (SIEMENS AG [DE]) | par le demandeur | DE19748429 | EP1258957 |