EP3878091 - PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION THERMIQUE DE VARIATEUR DE FRÉQUENCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/37] | GESTION THERMIQUE DE VARIATEUR DE FRÉQUENCE | ||
[2023/02] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 07.07.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.02.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.02.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.12.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.08.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.05.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 25.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Carrier Corporation 13995 Pasteur Blvd. Palm Beach Gardens, FL 33418 / US | [2021/37] | Inventeur(s) | 01 /
AGIRMAN, Ismail 5 Farm Springs Road Farmington, Connecticut 06032 / US | 02 /
REMMERS, Timothy M. 84 Francis Drive Glastonbury, Connecticut 06033 / US | [2021/37] | Mandataire(s) | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | [2021/37] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19805072.6 | 29.10.2019 | [2021/37] | WO2019US58497 | Numéro de priorité, date | US201862755742P | 05.11.2018 Format original publié: US 201862755742 P | [2021/37] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020096809 | Date: | 14.05.2020 | Langue: | EN | [2020/20] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3878091 | Date: | 15.09.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 14.05.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/37] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3878091 | Date: | 09.08.2023 | Langue: | EN | [2023/32] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 14.05.2020 | Classification | IPC: | H02P27/08, H02P29/68 | [2021/37] | CPC: |
H02P29/68 (EP,US);
H02P27/08 (EP,US);
Y02B30/70 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/37] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | THERMISCHE VERWALTUNG FÜR ANTRIEBE MIT VARIABLER FREQUENZ VERFAHREN UND SYSTEM | [2023/02] | Anglais: | VARIABLE FREQUENCY DRIVE THERMAL MANAGEMENT METHOD AND SYSTEM | [2023/02] | Français: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE GESTION THERMIQUE DE VARIATEUR DE FRÉQUENCE | [2023/02] |
Précédent [2021/37] | THERMISCHE VERWALTUNG FÜR ANTRIEBE MIT VARIABLER FREQUENZ | ||
Précédent [2021/37] | VARIABLE FREQUENCY DRIVE THERMAL MANAGEMENT | ||
Précédent [2021/37] | GESTION THERMIQUE DE VARIATEUR DE FRÉQUENCE | Entrée dans la phase régionale | 30.12.2020 | Taxe nationale de base payée | 30.12.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 30.12.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 30.12.2020 | Requête en examen déposée [2021/37] | 30.12.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 15.12.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.12.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.02.2023 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 27.02.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 04.07.2023 | Taxe de délivrance payée | 04.07.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 04.07.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 13.05.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/29] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 09.08.2023 | CZ | 09.08.2023 | DK | 09.08.2023 | EE | 09.08.2023 | FI | 09.08.2023 | HR | 09.08.2023 | LT | 09.08.2023 | LV | 09.08.2023 | MC | 09.08.2023 | PL | 09.08.2023 | RO | 09.08.2023 | RS | 09.08.2023 | SE | 09.08.2023 | SI | 09.08.2023 | SK | 09.08.2023 | SM | 09.08.2023 | LU | 29.10.2023 | CH | 31.10.2023 | NO | 09.11.2023 | GR | 10.11.2023 | IS | 09.12.2023 | PT | 11.12.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/34] | AT | 09.08.2023 | |
CZ | 09.08.2023 | ||
DK | 09.08.2023 | ||
EE | 09.08.2023 | ||
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
MC | 09.08.2023 | ||
PL | 09.08.2023 | ||
RO | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SE | 09.08.2023 | ||
SK | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
LU | 29.10.2023 | ||
CH | 31.10.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Précédent [2024/30] | AT | 09.08.2023 | |
CZ | 09.08.2023 | ||
DK | 09.08.2023 | ||
EE | 09.08.2023 | ||
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
MC | 09.08.2023 | ||
PL | 09.08.2023 | ||
RO | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SE | 09.08.2023 | ||
SK | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
LU | 29.10.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Précédent [2024/28] | AT | 09.08.2023 | |
CZ | 09.08.2023 | ||
DK | 09.08.2023 | ||
EE | 09.08.2023 | ||
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
MC | 09.08.2023 | ||
PL | 09.08.2023 | ||
RO | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SE | 09.08.2023 | ||
SK | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 09.08.2023 | |
CZ | 09.08.2023 | ||
DK | 09.08.2023 | ||
EE | 09.08.2023 | ||
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
PL | 09.08.2023 | ||
RO | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SE | 09.08.2023 | ||
SK | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 09.08.2023 | |
CZ | 09.08.2023 | ||
DK | 09.08.2023 | ||
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
PL | 09.08.2023 | ||
RO | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SE | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Précédent [2024/20] | AT | 09.08.2023 | |
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
PL | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SE | 09.08.2023 | ||
SM | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 09.08.2023 | |
FI | 09.08.2023 | ||
HR | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
LV | 09.08.2023 | ||
PL | 09.08.2023 | ||
RS | 09.08.2023 | ||
SE | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
PT | 11.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 09.08.2023 | |
FI | 09.08.2023 | ||
LT | 09.08.2023 | ||
SE | 09.08.2023 | ||
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | ||
IS | 09.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 09.08.2023 | |
NO | 09.11.2023 | ||
GR | 10.11.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [XA]US2009058350 (WEI LIXIANG [US], et al) [X] 1-4,6-9,11-14,17-19 * paragraphs [0003] - [0005] * * figure 1 * [A] 5,10,15,16,20; | [XA]US2014197765 (KIM HYUN-BAE [KR]) [X] 1-4,6-9,11-14,17-19 * paragraphs [0009] - [0014] * * paragraphs [0020] - [0022] - [0 24] , [0 26] , [0 27] , [0 58] , [0 59] * * claims 1, 6, 11, 16 * * figures 3, 5 *[A] 5,10,15,16,20 |