EP3838282 - COMPOSITION POUR SOULAGER L'ASTHME OU LA BRONCHOPNEUMOPATHIE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE À L'AIDE D'UN EXTRAIT D'EPILOBIUM PYRRICHOLOPHUM ET SIMILAIRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.05.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.11.2019 | Dernier événement Tooltip | 28.05.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Korea Food Research Institute 245, Nongsaengmyeong-ro Iseo-myeon Wanju-gun, Jeollabuk-do 55365 / KR | [2021/25] | Inventeur(s) | 01 /
SHIN, Hee Soon 2003Ho 109Dong 71, Ogong-ro, Deokjin-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54871 / KR | 02 /
NAM, Young Do 501Ho 202Dong 40, Hoam-ro, Wansan-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 55063 / KR | 03 /
PARK, So Lim 24-3, Manseongnam-ro, Deokjin-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54867 / KR | 04 /
SEO, Dong Ho 2001Ho 505Dong 15, Teulmot 1-gil, Deokjin-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54864 / KR | 05 /
SHIN, Dong Uk 101Ho 406Dong 39, Seohyeonseo-ro, Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do 28380 / KR | 06 /
EOM, Ji Eun 204Ho 10-6, Baehak 4-gil, Wansan-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54964 / KR | 07 /
LEE, So Young 701Ho 601Dong 69, Chulpan-ro, Deokjin-gu Jeonju-si Jeollabuk-do 54865 / KR | 08 /
JUNG, Sun Young 201Ho 12, Macheon-ro 51ga-gil Songpa-gu Seoul 05750 / KR | 09 /
CHOI, Dae Woon 507Ho 1Dong 71, Sodo 1-gil Taebaek-si Gangwon-do 26043 / KR | [2021/25] | Mandataire(s) | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | [2021/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19807088.0 | 23.05.2019 | [2021/25] | WO2019KR06222 | Numéro de priorité, date | KR20180058465 | 23.05.2018 Format original publié: KR 20180058465 | KR20180058466 | 23.05.2018 Format original publié: KR 20180058466 | KR20180058467 | 23.05.2018 Format original publié: KR 20180058467 | KR20180058468 | 23.05.2018 Format original publié: KR 20180058468 | [2021/25] | Langue de dépôt | KO | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019225995 | Date: | 28.11.2019 | Langue: | KO | [2019/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3838282 | Date: | 23.06.2021 | Langue: | EN | [2021/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 28.11.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.06.2022 | Classification | IPC: | A61K36/185, A61K36/282, A61K36/53, A61K36/38, A61K36/704, A23L33/105, A61P11/00, A61K36/13, A61K36/066, A61K36/76 | [2022/28] | CPC: |
A23L33/105 (EP);
A61K36/076 (EP);
A61K36/13 (EP);
A61K36/185 (EP);
A61K36/282 (EP);
A61K36/38 (EP);
| C-Set: |
A61K36/076, A61K2300/00 (EP);
A61K36/13, A61K2300/00 (EP);
A61K36/185, A61K2300/00 (EP);
A61K36/282, A61K2300/00 (EP); |
Précédent IPC [2021/25] | A61K36/185, A61K36/282, A61K36/53, A61K36/38, A61K36/704, A23L33/105, A61P11/00, A61K36/13 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/25] | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNG ZUR LINDERUNG VON ASTHMA ODER CHRONISCHER OBSTRUKTIVER LUNGENERKRANKUNG DURCH VERWENDUNG EINES EXTRAKTES AUS EPILOBIUM PYRRICHOLOPHUM UND DERGLEICHEN | [2021/25] | Anglais: | COMPOSITION FOR ALLEVIATING ASTHMA OR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE BY USING EPILOBIUM PYRRICHOLOPHUM EXTRACT AND LIKE | [2021/25] | Français: | COMPOSITION POUR SOULAGER L'ASTHME OU LA BRONCHOPNEUMOPATHIE OBSTRUCTIVE CHRONIQUE À L'AIDE D'UN EXTRAIT D'EPILOBIUM PYRRICHOLOPHUM ET SIMILAIRE | [2021/25] | Entrée dans la phase régionale | 29.03.2021 | Traduction produite | 29.03.2021 | Taxe nationale de base payée | 29.03.2021 | Taxe de recherche payée | 29.03.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.03.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/25] | 29.01.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/25] | 29.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/25] | 12.12.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de production de la traduction | 29.03.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.03.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.05.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de recherche | 29.03.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.03.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.05.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 29.03.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.03.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.05.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 29.03.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.03.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.05.2021 | Décision envoyée | 29.03.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.03.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.05.2021 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement des taxes de désignation TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, FI, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 29.03.2021 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 29.03.2021 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 14.05.2021 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 25.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 26.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE19712729 (MARSCHALL FRANZ [DE]) [A] 1-7* the whole document *; | [X]CN1150008C (TIAN HUA [CN]) [X] 1-7 * abstract *; | [X]CN1251732C (XU WANFU [CN]) [X] 1-7 * abstract *; | [X]CN106138668 (CHEN DINGQIAN) [X] 1,3-6 * abstract * | Recherche internationale | [A]KR100474040B (JIN, Jongsik et al.) [A] 1-37 * See the entire document. *; | [XY]KR20120032405 (KOREA INST ORIENTAL MEDICINE [KR]) [X] 1, 3-6, 8-11, 13-16 , 18-22, 24-27, 29-33 , 35-37 * See abstract; paragraphs [0011], [0015]; claims 1, 2. * [Y] 2, 7, 12, 17, 23, 28, 34; | [A]KR20120034770 (HEBEI YILING MEDICINE RES INST CO LTD [CN]) [A] 1-37; | [A]KR20150088414 (CATHOLIC UNIV DAEGU INDUSTRY ACADEMIC COOPERATION FOUNDATION [KR], et al) [A] 1-37* See the entire document. *; | [Y]KR20160067553 (CHOI CHEOL WON [KR]) [Y] 2, 7, 12, 17, 23, 28, 34 * See abstract; claim 1. * | par le demandeur | - Am J Respir Crit Care Med, (20130000), vol. 187, pages 347 - 365 | - Am J Respir Crit Care Med, (20090000), vol. 180, pages 396 - 406 | - Eur Respir J, (20070000), vol. 30, pages 993 - 1013 | - Respirology, (19970000), vol. 1, pages 1 - 4 | - Biol Pharm Bull, (20120000), vol. 35, pages 1752 - 1760 | - Nat Rev Microbiol, (20070000), vol. 5, pages 577 - 82 | - Am J Respir Crit Care Med, (19970000), vol. 155, pages 1441 - 1447 | - Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, (20100000), vol. 298 | - Clin. Sci., (20140000), vol. 126, no. 3, page 207 | - Curr. Opin. Immunol., (20020000), vol. 14, pages 129 - 135 | - J Immunol, (20080000), vol. 181, no. 4, pages 2790 - 8 | - Clin Exp Allergy, (20120000), vol. 42, pages 994 - 1005 | - Int J Chron Obstruct Pulmon Dis, (20170000), vol. 12, pages 1247 - 1254 | - Chest, (20101100), vol. 138, no. 5, pages 1140 - 7 | - Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol., (20170000), vol. 312, no. 1, pages L122 - L130 | - Am J Respir Cell Mol Biol, (20130000), vol. 48, pages 531 - 539 | - EurRespir J, (19980000), vol. 12, pages 1200 - 1208 | - PLoS One, (20140515), vol. 9, no. 5, page e97784 | - Respir Res, (20150500), vol. 22, no. 16, page 59 | - Respirology, (20160400), vol. 21, no. 3, pages 467 - 75 | - Nat Immunol, (20140000), vol. 15, pages 1017 - 1025 | - Front Immunol, (20130000), vol. 4, page 1 | - Am J Respir Crit Care Med, (19960000), vol. 154, no. 1, pages 76 - 81 | - J Korean Med Assoc, (20140000), vol. 57, pages 763 - 768 |