EP3805695 - DISPOSITIF DE CAPTEUR DE VISION, PROCÉDÉ DE COMMANDE, ET PROGRAMME [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 10.05.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 28.01.2024 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 12.03.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.12.2019 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OMRON Corporation 801, Minamifudodo-cho Horikawahigashiiru Shiokoji-dori, Shimogyo-ku Kyoto-shi Kyoto 600-8530 / JP | [2021/15] | Inventeur(s) | 01 /
IIDA, Toyoo c/o Intellectual Property Center OMRON CORPORATION 9chome - 1, Kizugawadai Kizugawa-shi, Kyoto 619-0283 / JP | [2021/15] | Mandataire(s) | Schmidbauer, Andreas Konrad Wagner & Geyer Partnerschaft mbB Patent- und Rechtsanwälte Gewürzmühlstrasse 5 80538 München / DE | [2021/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19810389.7 | 09.05.2019 | [2021/15] | WO2019JP18547 | Numéro de priorité, date | JP20180102264 | 29.05.2018 Format original publié: JP 2018102264 | [2021/15] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019230320 | Date: | 05.12.2019 | Langue: | JA | [2019/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3805695 | Date: | 14.04.2021 | Langue: | EN | [2021/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3805695 | Date: | 12.06.2024 | Langue: | EN | [2024/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 05.12.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 01.02.2022 | Classification | IPC: | G01B11/24, G01B11/25, G01B11/22, B25J9/16 | [2022/09] | CPC: |
B25J9/1697 (EP,US);
B25J13/089 (US);
B25J19/023 (US);
B25J9/1692 (EP);
G01B11/22 (EP);
G01B11/2513 (EP);
G01B11/2518 (EP);
G06T5/50 (EP);
G06T5/77 (EP);
G01B2210/52 (EP);
G05B2219/39016 (EP);
G05B2219/39039 (EP);
G05B2219/39045 (EP);
G05B2219/39057 (EP);
G05B2219/40613 (EP);
G06T2200/04 (EP);
G06T2207/10016 (EP);
G06T2207/10028 (EP);
G06T2207/30164 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2021/15] | G01B11/24 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SICHTSENSORSYSTEM, STEUERVERFAHREN UND PROGRAMM | [2021/15] | Anglais: | VISION SENSOR SYSTEM, CONTROL METHOD, AND PROGRAM | [2021/15] | Français: | DISPOSITIF DE CAPTEUR DE VISION, PROCÉDÉ DE COMMANDE, ET PROGRAMME | [2021/15] | Entrée dans la phase régionale | 14.10.2020 | Traduction produite | 14.10.2020 | Taxe nationale de base payée | 14.10.2020 | Taxe de recherche payée | 09.11.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.11.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.11.2020 | Requête en examen déposée [2021/15] | 16.08.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.01.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.05.2024 | Taxe de délivrance payée | 02.05.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.05.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [AD]JP2016099257 (CANON KK) | Recherche internationale | [A]JP2008082707 (TOPCON CORP); | [XYA]JP2017053793 (CANON KK); | [YA]WO2017163537 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) | par le demandeur | JP2007114071 | JP2012079294 | JP2016099257 |