EP3870788 - SYSTÈME DE LÈVE-VITRE ET PORTIÈRE DE VÉHICULE AUTOMOBILE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 29.10.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 30.07.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.06.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 17.12.2019 | Dernier événement Tooltip | 26.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): ES | publié le 28.08.2024 [2024/35] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Brose Fahrzeugteile SE & Co. Kommanditgesellschaft, Bamberg Berliner Ring 1 96052 Bamberg / DE | [2021/35] | Inventeur(s) | 01 /
TRAUTMANN, Michael Schaitz 14 95512 Neudrossenfeld / DE | 02 /
HÜMMER, Norman Freiberg 15 96250 Ebensfeld / DE | 03 /
JAHN, Michael Am Ellersgraben 22 96148 Baunach / DE | [2021/35] | Mandataire(s) | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | [2021/35] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19816568.0 | 29.11.2019 | [2021/35] | WO2019EP83064 | Numéro de priorité, date | DE201810220656 | 30.11.2018 Format original publié: DE102018220656 | [2021/35] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020109539 | Date: | 04.06.2020 | Langue: | DE | [2020/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3870788 | Date: | 01.09.2021 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 04.06.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/35] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3870788 | Date: | 13.03.2024 | Langue: | DE | [2024/11] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.06.2020 | Classification | IPC: | E05F11/48, E05F15/689 | [2021/35] | CPC: |
E05F11/483 (EP,KR);
E05F11/488 (EP,KR,US);
E05F15/689 (EP,KR,US);
E05Y2201/224 (EP,KR,US);
E05Y2201/684 (EP,KR,US);
E05Y2900/55 (EP,KR,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/35] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FENSTERHEBERSYSTEM UND KRAFTFAHRZEUGTÜR | [2021/35] | Anglais: | WINDOW LIFT SYSTEM AND MOTOR VEHICLE DOOR | [2021/35] | Français: | SYSTÈME DE LÈVE-VITRE ET PORTIÈRE DE VÉHICULE AUTOMOBILE | [2021/35] | Entrée dans la phase régionale | 28.05.2021 | Taxe nationale de base payée | 28.05.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.05.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.05.2021 | Requête en examen déposée [2021/35] | 28.05.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.11.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.10.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 05.02.2024 | Taxe de délivrance payée | 05.02.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 05.02.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | ES | 13.03.2024 | HR | 13.03.2024 | NO | 13.06.2024 | RS | 13.06.2024 | GR | 14.06.2024 | [2024/35] |
Précédent [2024/34] | HR | 13.03.2024 | |
NO | 13.06.2024 | ||
RS | 13.06.2024 | ||
GR | 14.06.2024 | ||
Précédent [2024/33] | NO | 13.06.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP2050909 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]) [A] 1-10 * paragraph [0013] - paragraph [0019] * * figures 1-5 *; | [AD]DE102009033466 (BROSE FAHRZEUGTEILE [DE]) [AD] 1-10 * paragraph [0044] - paragraph [0045] * * paragraph [0068] - paragraph [0070] ** figure 7 * | par le demandeur | EP1778942 | DE202008016221U | DE102009033466 |