EP3807151 - SYSTÈME D'AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR CARROUSEL À BAGAGES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 13.01.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.03.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 21.12.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.01.2023 | Demande réputée retirée | publié le 15.02.2023 [2023/07] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Jalloul, Tony Moussa Dahran Tower 3201 Prince Sultan Street Al Khobar, Eastern Province / SA | [2021/16] | Inventeur(s) | 01 /
voir demandeur ... | [2021/16] | Mandataire(s) | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [2021/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19818611.6 | 10.06.2019 | [2021/16] | WO2019IB54824 | Numéro de priorité, date | US201862684799P | 14.06.2018 Format original publié: US 201862684799 P | [2021/16] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019239292 | Date: | 19.12.2019 | Langue: | EN | [2019/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3807151 | Date: | 21.04.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.12.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CA | 19.12.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 07.02.2022 | Classification | IPC: | B64F1/36 | [2022/10] | CPC: |
B64F1/368 (EP,US);
B65G43/08 (US);
G06V20/20 (US);
G09F9/3026 (US);
B65G2201/0264 (US);
G06K19/0723 (US)
|
Précédent IPC [2021/16] | B64F1/36, B65G43/00, B65G43/08, G09F19/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/16] | Titre | Allemand: | DYNAMISCHES ANZEIGESYSTEM FÜR EIN GEPÄCKKARUSSELL | [2021/16] | Anglais: | DYNAMIC DISPLAY SYSTEM FOR BAGGAGE CAROUSEL | [2021/16] | Français: | SYSTÈME D'AFFICHAGE DYNAMIQUE POUR CARROUSEL À BAGAGES | [2021/16] | Entrée dans la phase régionale | 04.01.2021 | Taxe nationale de base payée | 04.01.2021 | Taxe de recherche payée | 04.01.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.01.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.01.2021 | Requête en examen déposée [2021/16] | 29.07.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 07.09.2022 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2023/07] | 27.09.2022 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2023/07] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.06.2022 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]JPH07230563 (FUJITSU LTD) [A] 1-15* the whole document *; | [XYI]JP2007320722 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [X] 1-4,7,10,12,15 * paragraph [0012] - paragraph [0015] * * paragraph [0022] - paragraph [0024]; figures 8, 9 * [Y] 8,9 [I] 5; | [XY]JP2016051316 (CANON MARKETING JAPAN INC, et al) [X] 10,12-14 * paragraph [0017]; figure 1 * * paragraph [0021] - paragraph [0023]; figure 2 * * paragraph [0097] - paragraph [0102] * * paragraph [0072]; figures 15, 16 * [Y] 8,9; | [XYI]KR20160041520 (INCHEONINTERNAT AIRPORT CORP [KR]) [X] 1-4,6,7,10,12,13,15 * paragraph [0057] - paragraph [0060]; figure 2 * * paragraph [0087]; figure 5 * * paragraph [0095] - paragraph [0097] * * paragraph [0051] - paragraph [0052] * [Y] 8,9 [I] 5; | [XYI]KR101634501B (KOREA AIRPORTS CORP [KR]) [X] 10,12,14 * paragraph [0041]; figure 1 * * paragraph [0066] - paragraph [0070] * * paragraph [0071] - paragraph [0073]; figure 4 * * paragraph [0093] - paragraph [0094]; figure 7 * * paragraph [0100] - paragraph [0101]; figure 9 * [Y] 8,9 [I] 11 | Recherche internationale | [A]CA2224849 (BAE AUTOMATED SYSTEMS INC [US]) [A] *** whole document ***; | [A]US2014370917 (BUCHHEIM JAMES [US], et al) [A] *** Figures 8A and 8B; paragraphs 145-150 ***; | [A]WO2015036738 (BRITISH AIRWAYS PLC [GB]) [A] *** whole document ***; | [XA]KR20160041520 (INCHEONINTERNAT AIRPORT CORP [KR]) [X] 1-9 and 17-20 *** Figures 2, 3, and 5; paragraphs 57, 59-63, and 87 *** [A] 10-16; | [XA]KR101634501B (KOREA AIRPORTS CORP [KR]) [X] 10-16 *** Figures 1, 4, and 6-9; paragraph 78 *** [A] 1-9 and 17-20; | [A]US2017176570 (GAO YEKUN [CN], et al) [A] *** whole document ***; | [A]CA2976999 (BOEING CO [US]) [A] *** whole document *** |