EP3902740 - MOTOCYCLE AVEC SUSPENSION ARRIÈRE À QUATRE BRAS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/44] | MOTOCYCLETTE À SUSPENSION QUADRILATÉRALE À GÉOMÉTRIE RÉGLABLE | ||
[2023/23] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.09.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.09.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.05.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.10.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.07.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 28.01.2020 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Aucune opposition formée dans le délai | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Piaggio & C. SpA Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 Pontedera / IT | [2021/44] | Inventeur(s) | 01 /
RAFFAELLI, Andrea c/o PIAGGIO & C. S.P.A Viale Rinaldo Piaggio 25 56025 Pontedera / IT | [2023/44] |
Précédent [2021/44] | 01 /
RAFFAELLI, Andrea 56025 Pontedera / IT | Mandataire(s) | Savi, Massimiliano, et al Notarbartolo & Gervasi S.p.A. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano / IT | [2021/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19839157.5 | 24.12.2019 | [2021/44] | WO2019IB61327 | Numéro de priorité, date | IT20180021373 | 28.12.2018 Format original publié: IT201800021373 | [2021/44] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020136577 | Date: | 02.07.2020 | Langue: | EN | [2020/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3902740 | Date: | 03.11.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.07.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3902740 | Date: | 01.11.2023 | Langue: | EN | [2023/44] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.07.2020 | Classification | IPC: | B62K25/28 | [2021/44] | CPC: |
B62K25/283 (EP);
B62K25/26 (EP);
B62M17/00 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MOTORRAD MIT VIERARMIGER HINTERRAD AUFHÄNGUNG | [2023/23] | Anglais: | MOTORCYCLE WITH QUADRILATERAL REAR SUSPENSION | [2023/23] | Français: | MOTOCYCLE AVEC SUSPENSION ARRIÈRE À QUATRE BRAS | [2023/23] |
Précédent [2021/44] | MOTORRAD MIT VIERECKIGER AUFHÄNGUNG MIT EINSTELLBARER GEOMETRIE | ||
Précédent [2021/44] | MOTORCYCLE WITH QUADRILATERAL SUSPENSION WITH ADJUSTABLE GEOMETRY | ||
Précédent [2021/44] | MOTOCYCLETTE À SUSPENSION QUADRILATÉRALE À GÉOMÉTRIE RÉGLABLE | Entrée dans la phase régionale | 23.07.2021 | Taxe nationale de base payée | 23.07.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.07.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.07.2021 | Requête en examen déposée [2021/44] | 23.07.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 03.02.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.05.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.09.2023 | Taxe de délivrance payée | 25.09.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 25.09.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 02.08.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/41] | Taxes payées | Taxe annuelle | 17.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 01.11.2023 | ES | 01.11.2023 | HR | 01.11.2023 | MC | 01.11.2023 | PL | 01.11.2023 | RS | 01.11.2023 | SK | 01.11.2023 | SM | 01.11.2023 | NO | 01.02.2024 | GR | 02.02.2024 | IS | 01.03.2024 | [2024/40] |
Précédent [2024/36] | CZ | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SK | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/35] | CZ | 01.11.2023 | |
ES | 01.11.2023 | ||
HR | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/33] | ES | 01.11.2023 | |
HR | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
SM | 01.11.2023 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/25] | ES | 01.11.2023 | |
HR | 01.11.2023 | ||
PL | 01.11.2023 | ||
RS | 01.11.2023 | ||
NO | 01.02.2024 | ||
GR | 02.02.2024 | ||
IS | 01.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 02.02.2024 | |
IS | 01.03.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]US5011459 (VAN DE VEL ALFONS [BE]) [X] 1,3,4,10,11 * abstract * [I] 15; | [A]US2011315468 (SELLARS DANIEL THOMAS [US], et al) [A] 1* abstract * |