06.09.2024 |
Aucune opposition formée dans le délai |
publié le 09.10.2024 [2024/41] |
30.08.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 02.10.2024 [2024/40] |
02.08.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 04.09.2024 [2024/36] |
26.07.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 28.08.2024 [2024/35] |
12.07.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 14.08.2024 [2024/33] |
17.05.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 19.06.2024 [2024/25] |
19.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 22.05.2024 [2024/21] |
12.04.2024 |
Extinction du brevet dans un Etat contractant |
publié le 15.05.2024 [2024/20] |
29.09.2023 |
Délivrance (prévue) |
publié le 01.11.2023 [2023/44] |
25.09.2023 |
Nouvelle entrée: Réception de la traduction de la/des revendication(s) |
|
25.09.2023 |
Nouvelle entrée: paiement de la taxe de délivrance |
|
25.09.2023 |
Nouvelle entrée : paiement de la taxe de publication/d'impression |
|
23.05.2023 |
Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet |
|
05.05.2023 |
Changement - titre allemand |
publié le 07.06.2023 [2023/23] |
05.05.2023 |
Changement - titre anglais |
publié le 07.06.2023 [2023/23] |
05.05.2023 |
Changement - titre français |
publié le 07.06.2023 [2023/23] |
14.11.2022 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
04.03.2022 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 06.04.2022 [2022/14] |
04.03.2022 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 06.04.2022 [2022/14] |
04.02.2022 |
Modification par le demandeur |
|
24.01.2022 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
20.12.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
01.10.2021 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 03.11.2021 [2021/44] |
01.10.2021 |
La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie |
|
01.10.2021 |
Requête en examen présentée |
publié le 03.11.2021 [2021/44] |
07.09.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
18.08.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
26.07.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
23.07.2021 |
Changement - mandataire |
|
23.07.2021 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
04.07.2020 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
04.07.2020 |
Nouvelle entrée: demandeur ou inventeur |
|
16.05.2020 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
28.01.2020 |
Données PCT avant la publication européenne |
|