EP3829577 - CONJUGUÉS CLIVABLES DE COMPOSÉS CATÉCHOLS ET POLYMÈRES SOLUBLES DANS L'EAU ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT LES UTILISANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.05.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.02.2020 | Dernier événement Tooltip | 26.06.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Serina Therapeutics (AL), Inc. 601 Genome Way Suite 2001 Huntsville, Alabama 35806 / US | [N/P] |
Précédent [2024/29] | Pour tous les Etats désignés Serina Therapeutics (AL), Inc. 601 Genome Way Suite 2001 Huntsville, Alabama 35806 / US | ||
Précédent [2021/23] | Pour tous les Etats désignés Serina Therapeutics, Inc. 601 Genome Way, Suite 2001 Huntsville, Alabama 35806 / US | Inventeur(s) | 01 /
BENTLEY, Michael 4420 Choctaw Circle Huntsville, Alabama 35801 / US | 02 /
FANG, Zhihao 206 Park Stone Drive Madison, Alabama 35798 / US | 03 /
WEIMER, Rebecca 155 Edenshire Drive Huntsville, Alabama 35811 / US | 04 /
VIEGAS, Tacey 115 Windy Way Drive Madison, Alabama 35758 / US | 05 /
MOREADITH, Randall 502 Springtime Blvd SW Huntsville, Alabama 35802 / US | [2021/23] | Mandataire(s) | Script Intellectual Property LLP Suite J, Anchor House School Close Chandlers Ford Eastleigh, Hampshire SO53 4DY / GB | [N/P] |
Précédent [2021/23] | Script IP Limited Turnpike House 18 Bridge Street Frome Somerset BA11 1BB / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19841823.8 | 27.07.2019 | [2021/23] | WO2019US43820 | Numéro de priorité, date | US201862711427P | 27.07.2018 Format original publié: US 201862711427 P | US201962788790P | 05.01.2019 Format original publié: US 201962788790 P | [2021/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020023947 | Date: | 30.01.2020 | Langue: | EN | [2020/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3829577 | Date: | 09.06.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.01.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 30.01.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 22.11.2022 | Classification | IPC: | A61K47/59, A61P25/16, // A61K31/473 | [2022/51] | CPC: |
A61K31/473 (EP,IL,KR);
A61K47/59 (EP,IL,KR,US);
A61K31/485 (US);
A61K31/05 (US);
A61K31/12 (US);
A61K31/137 (US);
A61K31/15 (US);
A61K31/198 (US);
A61K31/24 (US);
A61K31/277 (US);
A61K31/36 (US);
A61K31/55 (US);
A61K47/14 (US);
A61K47/18 (US);
A61K47/20 (US);
A61K47/22 (US);
A61K47/595 (US);
A61K9/0019 (US);
A61P25/16 (KR);
A61P25/18 (KR);
A61P25/24 (KR);
A61P3/04 (KR);
A61P3/10 (KR);
A61P35/00 (KR);
|
Précédent IPC [2021/23] | A61K31/4192, A61K31/4535 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/23] | Titre | Allemand: | SPALTBARE KONJUGATE VON CATECHOLVERBINDUNGEN UND WASSERLÖSLICHEN POLYMEREN SOWIE BEHANDLUNGSVERFAHREN DAMIT | [2021/23] | Anglais: | CLEAVABLE CONJUGATES OF CATECHOL COMPOUNDS AND WATER-SOLUBLE POLYMERS AND METHODS OF TREATMENT USING THE SAME | [2021/23] | Français: | CONJUGUÉS CLIVABLES DE COMPOSÉS CATÉCHOLS ET POLYMÈRES SOLUBLES DANS L'EAU ET PROCÉDÉS DE TRAITEMENT LES UTILISANT | [2021/23] | Entrée dans la phase régionale | 04.02.2021 | Taxe nationale de base payée | 04.02.2021 | Taxe de recherche payée | 04.02.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.02.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 04.02.2021 | Requête en examen déposée [2021/23] | 17.06.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 05.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.07.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 26.06.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]WO2013067199 (SERINA THERAPEUTICS INC [US]) [Y] 1-15 * page 31, lines 27-29 * * examples 6-8,29-33 *; | [T]WO2020264505 (SERINA THERAPEUTICS INC [US]) [T] 1-15 * page 60, lines 1-24 ** examples 3-5 *; | [Y] - DI STEFANO A ET AL, "Antiparkinson prodrugs", MOLECULES, MDPI AG, CH, (20080101), vol. 13, no. 1, ISSN 1420-3049, pages 46 - 68, XP008090700 [Y] 1-15 * page 48; figure 1 * * pages 57-58 * | Recherche internationale | [A]US5624677 (EL-RASHIDY RAGAB [US], et al) [A] 1-5, 29-39* ); entire document *; | [A]US2015246958 (HAN JIE [US]) [A] 1-5, 29-39 * ; entire document *; | [Y]US2016303250 (MOREADITH RANDALL [US], et al) [Y] 1-5, 29-39 * ; para [0011], [0016], [0055], [0073], [0078], [0096], [0131]-[0132], [0161], claim 1 *; | [Y] - STEFANO et al., "Antiparkinson Prodrugs", Molecules, (20080116), vol. 13, pages 46 - 68, XP008090700 [Y] 1-5, 29-39 * ; pg. 57, Figure 14, para 1 * |