EP3888075 - SUBSTRAT D'AFFICHAGE, APPAREIL D'AFFICHAGE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE SUBSTRAT D'AFFICHAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.09.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.06.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.03.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.05.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. No. 10 Jiuxianqiao Rd. Chaoyang District Beijing 100015 / CN | Pour tous les Etats désignés Beijing BOE Technology Development Co., Ltd. Room 407, Building 1 No. 9 Dize Road, BDA Beijing 100176 / CN | [2021/40] | Inventeur(s) | 01 /
LI, Xinguo No.9 Dize Rd. BDA Beijing 100176 / CN | 02 /
MA, Yongda No.9 Dize Rd. BDA Beijing 100176 / CN | 03 /
HAO, Xueguang No.9 Dize Rd. BDA Beijing 100176 / CN | 04 /
WU, Xinyin No.9 Dize Rd. BDA Beijing 100176 / CN | 05 /
QIAO, Yong No.9 Dize Rd. BDA Beijing 100176 / CN | [2021/40] | Mandataire(s) | Cohausz & Florack Patent- & Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Bleichstraße 14 40211 Düsseldorf / DE | [2021/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19858622.4 | 25.06.2019 | [2021/40] | WO2019CN92745 | Numéro de priorité, date | CN201821951977U | 26.11.2018 Format original publié: CN 201821951977 U | [2021/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020107880 | Date: | 04.06.2020 | Langue: | EN | [2020/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3888075 | Date: | 06.10.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 04.06.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 04.06.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.07.2022 | Classification | IPC: | G09F9/30 | [2021/40] | CPC: |
H01L27/1218 (EP,KR);
G09F9/30 (EP,KR,RU);
H10K59/131 (US);
G02F1/133305 (US);
G02F1/136286 (US);
G02F1/1368 (US);
H01L27/12 (EP);
H01L27/1244 (EP,KR);
H10K71/00 (EP,KR,RU,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/40] | Titre | Allemand: | ANZEIGESUBSTRAT, ANZEIGEVORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DES ANZEIGESUBSTRATS | [2021/40] | Anglais: | DISPLAY SUBSTRATE, DISPLAY APPARATUS, AND METHOD OF FABRICATING DISPLAY SUBSTRATE | [2021/40] | Français: | SUBSTRAT D'AFFICHAGE, APPAREIL D'AFFICHAGE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE SUBSTRAT D'AFFICHAGE | [2021/40] | Entrée dans la phase régionale | 16.03.2020 | Taxe nationale de base payée | 16.03.2020 | Taxe de recherche payée | 16.03.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.03.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.03.2020 | Requête en examen déposée [2021/40] | 24.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 13.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2017287394 (KIM KWANG-MIN [KR], et al) | Recherche internationale | [A]US2006181218 (JUNG JIN-GOO [KR], et al); | [A]CN107092400 (SHANGHAI TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD); | [A]CN107342299 (BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD); | [A]CN108649035 (WUHAN CHINA STAR OPTOELECTRONICS SEMICONDUCTOR DISPLAY TECH CO LTD); | [PX]CN208938550U (BEIJING BOE TECHNOLOGY DEV CO LTD, et al) | par le demandeur | US2017287394 |