Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US11877283 | Dossier mondial | 16.01.2024 | B2 | US2021352699 | 11.11.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2019JP36555 | 18.09.2019 | JP2018174702 | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | KR20210058921 | Dossier mondial | 24.05.2021 | A | Numéro de priorité | Date | WO2019JP36555 | 18.09.2019 | JP2018174702 | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | CN112690018B | Dossier mondial | 22.03.2024 | B | CN112690018 | 20.04.2021 | A | Numéro de priorité | Date | WO2019JP36555 | 18.09.2019 | JP2018174702 | 19.09.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3855790 | Dossier mondial | 22.06.2022 | A4 | EP3855790 | 28.07.2021 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2019JP36555 | 18.09.2019 | JP2018174702 | 19.09.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2020059750 | Dossier mondial | 26.03.2020 | A1 | Numéro de priorité | Date | JP2018174702 | 19.09.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | JP7309335B | Dossier mondial | 18.07.2023 | B2 | JP2020048062 | 26.03.2020 | A | Numéro de priorité | Date | JP2018174702 | 19.09.2018 |