EP3880258 - SYSTÈME DE STÉRILISATION DE LIQUIDE À AMORÇAGE ET ÉVACUATION AUTOMATIQUES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 01.03.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 20.08.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 22.06.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Toth, Autumn 505 Perry Street Prescott, AZ 86303 / US | Pour tous les Etats désignés Toth, Ananise 505 Perry Street Prescott, AZ 86303 / US | [2023/49] |
Précédent [2021/38] | Pour tous les Etats désignés Bowen, John, G. 505 Perry Street Prescott, AZ 86303 / US | Inventeur(s) | 01 /
Bowen, John G. - deceased / US | [2023/49] |
Précédent [2021/38] | 01 /
voir demandeur ... | Mandataire(s) | Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2021/38] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19886030.6 | 19.09.2019 | [2021/38] | WO2019US52013 | Numéro de priorité, date | US201816194314 | 17.11.2018 Format original publié: US201816194314 | [2021/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020101802 | Date: | 22.05.2020 | Langue: | EN | [2020/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3880258 | Date: | 22.09.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 22.05.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 22.05.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 13.07.2022 | Classification | IPC: | A61L2/04, B01D3/06, B01D3/42, C02F1/00, A23L3/00, C02F1/02, C02F1/04 | [2022/32] | CPC: |
C02F1/02 (EP,US);
A23L3/003 (EP);
B01D1/0082 (EP,US);
B01D3/10 (EP,US);
B01D3/42 (EP,US);
C02F1/008 (EP,US);
C02F1/048 (US);
C02F1/06 (EP,US);
C02F1/006 (US);
C02F2201/005 (US);
C02F2209/005 (EP,US);
C02F2209/02 (EP,US);
C02F2209/03 (US);
C02F2301/04 (US);
C02F2301/066 (EP,US);
C02F2303/04 (EP,US)
(-)
|
Précédent IPC [2021/38] | A61L2/04, B01D3/06, B01D3/42, C02F1/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/38] | Titre | Allemand: | SELBSTANSAUGENDES UND EVAKUIERENDES FLÜSSIGKEITSSTERILISATIONSSYSTEM | [2021/38] | Anglais: | SELF PRIMING AND EVACUATING LIQUID STERILIZING SYSTEM | [2021/38] | Français: | SYSTÈME DE STÉRILISATION DE LIQUIDE À AMORÇAGE ET ÉVACUATION AUTOMATIQUES | [2021/38] | Entrée dans la phase régionale | 26.05.2021 | Taxe nationale de base payée | 26.05.2021 | Taxe de recherche payée | 26.05.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.05.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.05.2021 | Requête en examen déposée [2021/38] | 30.11.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.02.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.06.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 29.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 24.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Suspension/Interruption | 01.02.2023 | Interruption de la procédure. Motif: décès du demandeur | [2023/10] | 02.11.2023 | Poursuite de la procédure | [2023/34] | 01.02.2023 | Interruption de la procédure. Motif: décès du demandeur | [2023/34] | Citations: | Recherche | [A]US6656423 (JOSLYN LARRY J [US]); | [A]US7211229 (HAELLI RIKU [FI], et al); | [A]US2007131603 (KANTOR STEVEN L [CA], et al); | [X]WO2017040321 (PAPADOPOULOS MICHAEL [US]) | Recherche internationale | [A]US6579494 (CHEVALLET JACQUES [FR], et al) [A] 1-5 * entire document *; | [A]US6585890 (LI LIXIONG [US], et al) [A] 1-5 * entire document especially abstract; col 2, In 12-20 *; | [A]US9211351 (BOWEN JOHN G [US]) [A] 1-5 * entire document *; | [A]US9757485 (PAPADOPOULOS MICHAEL [US], et al) [A] 1-5 * entire document especially abstract; figure 6; col 2, In 40-55 *; | [XP]US10343933 (BOWEN JOHN GUY [US]) [XP] 1-5* entire document especially claims 1-4 * |