EP3885136 - COMPOSITION ADHÉSIVE PERMETTANT UN DÉCOLLEMENT PAR EXPOSITION À LA LUMIÈRE, PRODUIT EN COUCHES, ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION ET PROCÉDÉ DE DÉCOLLEMENT DESTINÉS À UN PRODUIT EN COUCHES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.08.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 13.11.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nissan Chemical Corporation 5-1, Nihonbashi 2-chome Chuo-ku Tokyo 103-6119 / JP | [2021/39] | Inventeur(s) | 01 /
OKUNO, Takahisa c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | 02 /
MORIYA, Shunsuke c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | 03 /
OGINO, Hiroshi c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | 04 /
KARASAWA, Ryo c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | 05 /
SHINJO, Tetsuya c/o Materials Research Laboratories, NISSAN CHEMICAL CORPORATION, 635 Sasakura, Fuchu-machi Toyama-shi, Toyama 939-2792 / JP | [2021/39] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2021/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19887697.1 | 18.11.2019 | [2021/39] | WO2019JP45082 | Numéro de priorité, date | JP20180216788 | 19.11.2018 Format original publié: JP 2018216788 | JP20190098889 | 27.05.2019 Format original publié: JP 2019098889 | [2021/39] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020105586 | Date: | 28.05.2020 | Langue: | JA | [2020/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3885136 | Date: | 29.09.2021 | Langue: | EN | [2021/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 28.05.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.07.2022 | Classification | IPC: | B32B27/00, C09J11/04, C09J11/06, C09J183/04, C09J183/05, C09J183/06, C09J183/07, C09J201/00, H01L21/02, H01L21/683, C09J5/06, C08G77/12, C08L83/04, C08G77/20 | [2022/34] | CPC: |
C09J5/06 (EP,US);
C09J7/401 (KR);
C09J11/06 (KR,US);
B32B37/12 (KR);
B32B43/006 (KR,US);
C08G77/12 (EP);
C08G77/20 (EP);
C08K5/0041 (KR);
C08K5/45 (KR);
C08L83/04 (EP,KR);
C09J11/04 (KR);
C09J183/04 (EP,KR,US);
C09J183/06 (KR);
C09J201/00 (KR);
H01L21/02 (KR);
H01L21/6835 (EP);
H01L21/6836 (US);
C09J2203/326 (EP);
C09J2301/416 (EP,KR);
C09J2301/502 (EP);
C09J2400/146 (US);
C09J2483/00 (EP,US);
H01L2221/68318 (EP);
H01L2221/68327 (EP);
| C-Set: |
C08L83/04, C08K3/36, C08L83/00 (EP);
C08L83/04, C08K5/005, C08L83/00 (EP);
C08L83/04, C08K5/22, C08L83/00 (EP);
C08L83/04, C08K5/56, C08L83/00 (EP) |
Précédent IPC [2021/39] | B32B27/00, C09J11/04, C09J11/06, C09J183/04, C09J183/05, C09J183/06, C09J183/07, C09J201/00, H01L21/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/39] | Titre | Allemand: | KLEBSTOFFZUSAMMENSETZUNG ZUM ABSCHÄLEN DURCH BESTRAHLUNG MIT LICHT, SCHICHTPRODUKT UND HERSTELLUNGSVERFAHREN UND ABZIEHVERFAHREN FÜR EIN SCHICHTPRODUKT | [2021/39] | Anglais: | ADHESIVE COMPOSITION FOR PEELING OFF BY IRRADIATION WITH LIGHT, LAYERED PRODUCT, AND PRODUCTION METHOD AND PEELING-OFF METHOD FOR LAYERED PRODUCT | [2021/39] | Français: | COMPOSITION ADHÉSIVE PERMETTANT UN DÉCOLLEMENT PAR EXPOSITION À LA LUMIÈRE, PRODUIT EN COUCHES, ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION ET PROCÉDÉ DE DÉCOLLEMENT DESTINÉS À UN PRODUIT EN COUCHES | [2021/39] | Entrée dans la phase régionale | 15.06.2021 | Traduction produite | 15.06.2021 | Taxe nationale de base payée | 15.06.2021 | Taxe de recherche payée | 15.06.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.06.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.06.2021 | Requête en examen déposée [2021/39] | 20.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XI]US2723964 (LEATHEN WARRICK EARL); | [A]US2007275255 (OOMS MARCO [NL], et al); | [A]US2012175045 (FURUYA MASAHIRO [JP], et al); | [A]JP2017050322 (JSR CORP); | [XPA]WO2019088103 (NISSAN CHEMICAL CORP [JP]) | Recherche internationale | [YA]JPS61117537 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD); | [YA]JPS61295076 (MITSUBISHI CHEM IND); | [A]JP2008133423 (TORAY INDUSTRIES); | [XA]US2015087741 (LI KUANG-CHIEH [TW]); | [YA]JP2018142721 (SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD) | par le demandeur | JP2004064040 | JP2012106486 |