EP3841829 - PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION ET DE RÉCEPTION DE DONNÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE BANDE ULTRALARGE DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.07.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.05.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.06.2020 | Dernier événement Tooltip | 25.12.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [N/P] |
Précédent [2021/26] | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Gyeonggi-do Suwon-si 16677 / KR | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Mingyu 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | 02 /
JEONG, Seongah 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [2021/26] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Précédent [2021/26] | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19893502.5 | 06.12.2019 | [2021/26] | WO2019KR17233 | Numéro de priorité, date | KR20180157482 | 07.12.2018 Format original publié: KR 20180157482 | [2021/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020117012 | Date: | 11.06.2020 | Langue: | EN | [2020/24] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3841829 | Date: | 30.06.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.06.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 11.06.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 24.09.2021 | Classification | IPC: | H04W76/14, H04W76/40, H04W56/00, H04W4/70 | [2021/26] | CPC: |
G01S13/765 (EP,US);
H04W76/14 (KR);
G01S13/0209 (US);
G01S13/785 (US);
G01S5/0284 (US);
H04B1/7163 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/26] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SENDEN UND EMPFANGEN VON DATEN ÜBER UWB IN EINEM DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSSYSTEM | [2021/26] | Anglais: | METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING AND RECEIVING DATA VIA UWB IN WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM | [2021/26] | Français: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION ET DE RÉCEPTION DE DONNÉES PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UNE BANDE ULTRALARGE DANS UN SYSTÈME DE COMMUNICATION SANS FIL | [2021/26] | Entrée dans la phase régionale | 23.03.2021 | Taxe nationale de base payée | 23.03.2021 | Taxe de recherche payée | 23.03.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.03.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 23.03.2021 | Requête en examen déposée [2021/26] | 25.02.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.07.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 18.09.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US2010278060 (LEE CHEOLHYO [KR], et al) [I] 1,2,11,12,15 * abstract * * paragraph [0003] - paragraph [0025] * * paragraph [0036] - paragraph [0039] * * paragraph [0061] - paragraph [0062] *; | [I] - BILLY VERSO, "Draft text covering two way ranging mechanisms, procedures and messages", (20181115), pages 1 - 24, IEEE DRAFT; 15-18-0599-00-004Z, IEEE-SA MENTOR, PISCATAWAY, NJ USA, URL: https://mentor.ieee.org/802.15/dcn/18/15-18-0599-00-004z-draft-text-covering-two-way-ranging-mechanisms-procedures-and-messages.docx, XP068133738 [I] 1-15 * the whole document * | [A] - SEONGAH JEONG (SAMSUNG), "Inclusion of Multicast/Broadcast Ranging in Information Element", vol. 802.15 EIR; 802.15.4z, no. 1, (20181112), pages 1 - 16, IEEE DRAFT; 15-18-0550-01-004Z-INCLUSION-OF-MULTICAST-BROADCAST-RANGING-IN-INFORMATION-ELEMENT, IEEE-SA MENTOR, PISCATAWAY, NJ USA, URL: https://mentor.ieee.org/802.15/dcn/18/15-18-0550-01-004z-inclusion-of-multicast-broadcast-ranging-in-information-element.pptx, (20181112), XP068133677 [A] 1-15 * the whole document * | Recherche internationale | [A]KR20140008239 (KOREA ELECTRONICS TELECOMM [KR]) [A] 1-15; | [A]US2018213492 (XIA PEIQING [US]) [A] 1-15 | [YX] - Ayman Naguib (Apple), "MAC for secure ranging", IEEE Draft; 15-18-0540-00-004z-mac-for-secure-ranging,20181112IEEE-SA mentor, Piscataway, NJ USA, (20181111), vol. 802.15 EIR, pages 1 - 14, XP068133662 [Y] 5-9 [X] 1-4,10-15 | [Y] - Anonymous, "IEEE Standard for Wireless MediumAccess Control (MAC) and PhysicalLayer (PHY) Specifications for PeerAware Communications (PAC)`", IEEE Standards association, (20171206), pages 1 - 322, XP055712599 [Y] 5-9 | [A] - Seongah Jeong (Samsung), "Inclusion of multicast /broadcast ranging in information element", IEEE Draft; 15-18-0550-01-004z-inclusion-of-multicast-broadcast-ranging-in-information-element,20181112IEEE-SA mentor, Piscataway, NJ USA, (20181113), vol. 802.15 EIR, no. 1, pages 1 - 16, XP068133677 [A] 1-15 | par le demandeur | US2010278060 | - BILLY VERSO, "Draft text covering two way ranging mechanisms, procedures and messages", IEEE Draft, 15-18-0599-00-004Z |