EP3895420 - PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CODAGE OU DE DÉCODAGE DE BLOCS VIDÉO AVEC CONTRAINTES DURANT UN PARTITIONNEMENT DE BLOC [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.07.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.09.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 30.07.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés HFI Innovation Inc. 3F.-7, No.5, Taiyuan 1st St. Zhubei City Hsinchu County 302 / TW | [2022/14] |
Précédent [2021/42] | Pour tous les Etats désignés MediaTek Inc. No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | Inventeur(s) | 01 /
LIN, Zhi-Yi No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | 02 /
CHUANG, Tzu-Der No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | 03 /
CHEN, Ching-Yeh No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | 04 /
TSAI, Chia-Ming No. 1, Dusing 1st Rd. Hsinchu Science Park Hsinchu City 30078 / TW | [2021/42] | Mandataire(s) | Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH Paul-Gerhardt-Allee 50 81245 München / DE | [N/P] |
Précédent [2021/42] | Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH Elsenheimerstraße 65 80687 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 19897770.4 | 10.12.2019 | [2021/42] | WO2019CN124271 | Numéro de priorité, date | US201862781130P | 18.12.2018 Format original publié: US 201862781130 P | US201962794802P | 21.01.2019 Format original publié: US 201962794802 P | US201962807803P | 20.02.2019 Format original publié: US 201962807803 P | [2021/42] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020125490 | Date: | 25.06.2020 | Langue: | EN | [2020/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3895420 | Date: | 20.10.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 25.06.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/42] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 25.06.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 29.07.2022 | Classification | IPC: | H04N19/105, H04N19/103, H04N19/119, H04N19/136, H04N19/176, H04N19/186 | [2022/35] | CPC: |
H04N19/119 (EP,US);
H04N19/103 (EP);
H04N19/105 (US);
H04N19/132 (US);
H04N19/136 (EP);
H04N19/159 (US);
|
Précédent IPC [2021/42] | H04N19/105 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/42] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR CODIERUNG ODER DECODIERUNG VON VIDEOBLÖCKEN MIT EINSCHRÄNKUNGEN BEI DER BLOCKPARTITIONIERUNG | [2021/42] | Anglais: | METHOD AND APPARATUS OF ENCODING OR DECODING VIDEO BLOCKS WITH CONSTRAINTS DURING BLOCK PARTITIONING | [2021/42] | Français: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE CODAGE OU DE DÉCODAGE DE BLOCS VIDÉO AVEC CONTRAINTES DURANT UN PARTITIONNEMENT DE BLOC | [2021/42] | Entrée dans la phase régionale | 15.07.2021 | Taxe nationale de base payée | 15.07.2021 | Taxe de recherche payée | 15.07.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.07.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.07.2021 | Requête en examen déposée [2021/42] | 17.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 29.07.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XAI]US2013039422 (KIRCHHOFFER HEINER [DE], et al); | [XAI]WO2018070742 (ELECTRONICS & TELECOMMUNICATIONS RES INST [KR]); | [A]WO2018206396 (INTERDIGITAL VC HOLDINGS INC [US]); | US2020029071 [ ] (KANG JUNG WON [KR], et al) |