EP3889022 - VÉHICULE À INCLINAISON AVEC UNE PAIRE DE ROUES GAUCHE ET DROITE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2021/40] | VÉHICULE INCLINABLE ÉQUIPÉ D'UNE PAIRE DE ROUES GAUCHE ET DROITE | ||
[2023/01] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.11.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.12.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.07.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | [N/P] |
Précédent [2021/40] | Pour tous les Etats désignés YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 2500 Shingai Iwata-shi Shizuoka 438-8501 / JP | Inventeur(s) | 01 /
TERADA, Keisuke c/o YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 2500, Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | 02 /
UCHIYAMA, Toshifumi c/o YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 2500, Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | 03 /
ARAKI, Keizo c/o AISIN CORPORATION, 2-1 Asahi-machi Kariya-shi, Aichi 448-8650 / JP | 04 /
KUBO, Shota c/o AISIN CORPORATION, 2-1 Asahi-machi Kariya-shi, Aichi 448-8650 / JP | [2021/40] | Mandataire(s) | Stöckeler, Ferdinand Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [2021/40] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19906491.6 | 27.12.2019 | [2021/40] | WO2019JP51353 | Numéro de priorité, date | JP20180244901 | 27.12.2018 Format original publié: JP 2018244901 | [2021/40] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020138388 | Date: | 02.07.2020 | Langue: | JA | [2020/27] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3889022 | Date: | 06.10.2021 | Langue: | EN | [2021/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3889022 | Date: | 11.01.2023 | Langue: | EN | [2023/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 02.07.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.01.2022 | Classification | IPC: | B62K5/027, B62K5/10, B62K5/08, B62J45/414, B62J45/412, B62J45/40, B62K5/05, B62K21/00 | [2022/08] | CPC: |
B62K5/08 (EP);
B62K5/10 (EP,US);
B62D61/065 (US);
B62D61/08 (US);
B62D9/02 (US);
B62J45/40 (EP);
B62J45/412 (EP);
B62J45/414 (EP);
B62K21/00 (EP);
|
Précédent IPC [2021/40] | B62K21/00, B62K5/027, B62K5/05, B62K5/10 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/40] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NEIGUNGSFAHRZEUG MIT EINEM LINKS-RECHTS-PAAR VON RÄDERN | [2023/01] | Anglais: | LEANING VEHICLE WITH A LEFT- RIGHT PAIR OF WHEELS | [2023/01] | Français: | VÉHICULE À INCLINAISON AVEC UNE PAIRE DE ROUES GAUCHE ET DROITE | [2023/01] |
Précédent [2021/40] | MIT EINEM PAAR LINKER UND RECHTER RÄDER AUSGESTATTETES NEIGEFAHRZEUG | ||
Précédent [2021/40] | INCLINING VEHICLE EQUIPPED WITH ONE PAIR OF LEFT AND RIGHT WHEELS | ||
Précédent [2021/40] | VÉHICULE INCLINABLE ÉQUIPÉ D'UNE PAIRE DE ROUES GAUCHE ET DROITE | Entrée dans la phase régionale | 02.07.2021 | Traduction produite | 02.07.2021 | Taxe nationale de base payée | 02.07.2021 | Taxe de recherche payée | 02.07.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 02.07.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 02.07.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 02.07.2021 | Requête en examen déposée [2021/40] | 22.07.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.11.2022 | Taxe de délivrance payée | 29.11.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 29.11.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 12.10.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 08.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 11.01.2023 | CZ | 11.01.2023 | DK | 11.01.2023 | EE | 11.01.2023 | ES | 11.01.2023 | FI | 11.01.2023 | HR | 11.01.2023 | LT | 11.01.2023 | LV | 11.01.2023 | MC | 11.01.2023 | NL | 11.01.2023 | PL | 11.01.2023 | RO | 11.01.2023 | RS | 11.01.2023 | SE | 11.01.2023 | SI | 11.01.2023 | SK | 11.01.2023 | SM | 11.01.2023 | NO | 11.04.2023 | GR | 12.04.2023 | IS | 11.05.2023 | PT | 11.05.2023 | [2024/40] |
Précédent [2024/11] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 11.01.2023 | |
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 11.01.2023 | |
DK | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 11.01.2023 | |
LT | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 11.01.2023 | |
LT | 11.01.2023 | ||
NL | 11.01.2023 | ||
Précédent [2023/31] | NL | 11.01.2023 | Citations: | Recherche | [A]US2007193803 (GEISER FRIEDRICH [AT]) [A] 1-9* abstract *; | [A]JP2011131620 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1-9 * abstract *; | [AD]JP2017177905 (EQUOS RES CO LTD) [AD] 1-9 * paragraph [0006] - paragraph [0013]; figures 1-20; claim - * * paragraph [0125] - paragraph [0145] * | Recherche internationale | [Y]JP2006218937 (AISIN AW CO, et al)[Y] 1-5; | [Y]JP2011131620 (TOYOTA MOTOR CORP) [Y] 1-5; | [Y]JP2012020739 (TOYOTA MOTOR CORP) [Y] 1-5; | [Y]JP2017177905 (EQUOS RES CO LTD) [Y] 1-5 | par le demandeur | JP2017177905 |