EP3887212 - APPAREIL ÉLECTRONIQUE ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE CELUI-CI [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 29.09.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 11.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 25.12.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 16677 / KR | [2021/40] | Inventeur(s) | 01 /
LEE, Youngseok 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | 02 /
UM, Taewon 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | 03 /
KIM, Jaehoon 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | 04 /
KIM, Hyewon 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | 05 /
SHIN, Seungwoo 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | 06 /
JUN, Yuhyeon 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | 07 /
CHOI, Yongjin 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | 08 /
HWANG, Wooseok 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 16677 / KR | [2021/40] | Mandataire(s) | HGF HGF Limited 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | [N/P] |
Précédent [2021/40] | HGF 1 City Walk Leeds LS11 9DX / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19907151.5 | 27.12.2019 | [2021/40] | WO2019KR18652 | Numéro de priorité, date | KR20190000445 | 02.01.2019 Format original publié: KR 20190000445 | [2021/40] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020141820 | Date: | 09.07.2020 | Langue: | EN | [2020/28] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3887212 | Date: | 06.10.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 09.07.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 09.07.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.2021 | Classification | IPC: | B60R16/037, B60R11/02, B60K35/00, B60W50/14 | [2021/40] | CPC: |
B60K35/65 (EP,US);
B60R16/037 (KR);
B60K35/10 (EP,KR,US);
B60K35/00 (US);
B60K35/212 (EP);
B60K35/22 (EP,KR);
B60K35/29 (EP,KR,US);
B60K35/60 (EP,KR,US);
B60K35/654 (EP);
B60K35/81 (EP,KR);
B60R11/0229 (KR);
B60W50/14 (KR);
B60K2360/111 (EP);
B60K2360/113 (EP,US);
B60K2360/115 (EP,US);
B60K2360/122 (EP,US);
B60K2360/126 (EP,US);
B60K2360/128 (EP);
B60K2360/139 (EP);
B60K2360/1438 (US);
B60K2360/148 (EP);
B60K2360/186 (US);
B60K2360/731 (EP,US);
B60K2360/741 (EP);
B60W2050/146 (KR)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/40] | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG UND STEUERUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2021/40] | Anglais: | ELECTRONIC APPARATUS AND CONTROLLING METHOD THEREOF | [2021/40] | Français: | APPAREIL ÉLECTRONIQUE ET PROCÉDÉ DE COMMANDE DE CELUI-CI | [2021/40] | Entrée dans la phase régionale | 28.06.2021 | Taxe nationale de base payée | 28.06.2021 | Taxe de recherche payée | 28.06.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.06.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 28.06.2021 | Requête en examen déposée [2021/40] | 18.03.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.09.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 23.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 23.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]DE102013009603 (VOLKSWAGEN AG [DE]); | [A]US2016077601 (TANAKA TSUYOSHI [JP]); | [A]US2018298959 (BATTLOGG STEFAN [AT]) | Recherche internationale | [A]KR20120054739 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]); | [A]US2015133164 (SONG SANG-GON [KR], et al); | [AX]KR20160021509 (HYUNDAI MOTOR CO LTD [KR]); | [A]US2016353305 (ZAKARIA OMAR [US], et al); | [A]US2018178781 (FUNK TOM [US], et al) | par le demandeur | US2016077601 |