EP3908916 - DÉPLOIEMENT DE LOGICIEL DANS DES PLATEFORMES INFORMATIQUES DÉSAGRÉGÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.10.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.07.2020 | Dernier événement Tooltip | 29.11.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Liqid Inc. 329 Interlocken Parkway, Suite 200 Broomfield, CO 80021 / US | [2021/46] | Inventeur(s) | 01 /
HARRIS, Henry Lee c/o Liqid Inc. 329 Interlocken Parkway, Suite 200 Broomfield, Colorado 80021 / US | 02 /
CANNATA, James Scott c/o Liqid Inc. 329 Interlocken Parkway, Suite 200 Broomfield, Colorado 80021 / US | [N/P] |
Précédent [2021/46] | 01 /
HARRIS, Henry Lee Broomfield, Colorado 80021 / US | ||
02 /
CANNATA, James Scott Broomfield, Colorado 80021 / US | Mandataire(s) | Bartholomew, Anna, et al Mathisen & Macara LLP Charta House 30-38 Church Street Staines-upon-Thames, Middlesex TW18 4EP / GB | [N/P] |
Précédent [2021/46] | Bartholomew, Anna, et al Mathisen & Macara LLP Communications House South Street Staines-upon-Thames, Middx TW18 4PR / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 19908511.9 | 11.12.2019 | [2021/46] | WO2019US65663 | Numéro de priorité, date | US201916245330 | 11.01.2019 Format original publié: US201916245330 | [2021/46] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020146079 | Date: | 16.07.2020 | Langue: | EN | [2020/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3908916 | Date: | 17.11.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 16.07.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/46] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 16.07.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.08.2022 | Classification | IPC: | G06F3/06, G06F9/455, G06F13/42, G06F9/4401, G06F8/61, G06F13/40 | [2022/37] | CPC: |
G06F13/4022 (EP,US);
G06F9/4405 (US);
G06F13/4221 (EP,US);
G06F8/60 (US);
G06F8/61 (US);
G06F8/63 (EP,US);
G06F9/4401 (EP,US);
G06F9/4406 (US);
G06F9/4408 (US);
G06F9/441 (US);
G06F9/4416 (US);
G06F9/445 (US);
|
Précédent IPC [2021/46] | G06F3/06, G06F9/455, G06F13/42 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/46] | Titre | Allemand: | SOFTWAREEINSATZ IN DISAGGREGIERTEN RECHNERPLATTFORMEN | [2021/46] | Anglais: | SOFTWARE DEPLOYMENT IN DISAGGREGATED COMPUTING PLATFORMS | [2021/46] | Français: | DÉPLOIEMENT DE LOGICIEL DANS DES PLATEFORMES INFORMATIQUES DÉSAGRÉGÉES | [2021/46] | Entrée dans la phase régionale | 05.07.2021 | Taxe nationale de base payée | 05.07.2021 | Taxe de recherche payée | 05.07.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.07.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.07.2021 | Requête en examen déposée [2021/46] | 21.02.2023 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 10.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 09.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2018046338 (BREAKSTONE JASON [US], et al) [X] 1-15 * figures 1-4; claim 19 * * paragraph [0022] - paragraph [0033] * * paragraph [0049] - paragraph [0071] *; | [X]US2018322081 (BREAKSTONE JASON [US], et al) [X] 1-15 * figures 1-4 * * paragraph [0022] * * paragraph [0028] - paragraph [0033] * * paragraph [0038] - paragraph [0047] ** paragraph [0050] - paragraph [0070] * | Recherche internationale | [A]US2018046514 (BREAKSTONE JASON [US], et al) [A] 1-20* entire document *; | [A]US2018165455 (LIGUORI ANTHONY NICHOLAS [US], et al) [A] 1-20 * entire document *; | [A]US2018213669 (KOCHUKUNJU PRASAD LALATHUPUTHANPURA [IN]) [A] 1-20 * entire document *; | [PA]US2019243953 (FARGO FARAH E [US], et al) [P] 1-20 * entire document * [A] | par le demandeur | US2018046338 | US2018322081 |