EP3971723 - DISPOSITIF DE COMMANDE ET SYSTÈME DE GESTION DE CLIMATISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 22.12.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.02.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.11.2020 | Dernier événement Tooltip | 03.04.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION 7-3, Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2022/12] | Inventeur(s) | 01 /
KATSUKURA Makoto c/o Mitsubishi Electric Corporation, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2022/12] | Mandataire(s) | Studio Torta S.p.A., et al Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2022/12] | Bongiovanni, Simone, et al Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 19929109.7 | 15.05.2019 | [2022/12] | WO2019JP19306 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020230291 | Date: | 19.11.2020 | Langue: | JA | [2020/47] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3971723 | Date: | 23.03.2022 | Langue: | EN | [2022/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 19.11.2020 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 21.03.2022 | Classification | IPC: | F24F11/58, F24F11/52, G06F13/00, H04Q9/00, H04M11/00 | [2022/16] | CPC: |
F24F11/52 (EP,US);
F24F11/58 (EP,US);
F24F11/30 (EP);
F24F11/63 (EP);
G05B19/042 (US);
G06F13/00 (EP);
G06F3/1462 (US);
H04L63/029 (US);
H04M11/00 (EP);
|
Précédent IPC [2022/12] | G06F13/00, F24F11/58, H04M11/00, H04Q9/00 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/12] | Titre | Allemand: | STEUERGERÄT UND KLIMAANLAGENREGELUNGSSYSTEM | [2022/12] | Anglais: | CONTROLLER AND AIR-CONDITIONING MANAGEMENT SYSTEM | [2022/12] | Français: | DISPOSITIF DE COMMANDE ET SYSTÈME DE GESTION DE CLIMATISATION | [2022/12] | Entrée dans la phase régionale | 08.11.2021 | Traduction produite | 08.11.2021 | Taxe nationale de base payée | 08.11.2021 | Taxe de recherche payée | 08.11.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 08.11.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 08.11.2021 | Requête en examen déposée [2022/12] | 26.07.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.01.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 21.03.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 02.04.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2016209060 (CASTILLO DANIEL A [US], et al) [A] 1-7 * figure 1 * * paragraphs [0034] - [0038] - [0042] ** paragraphs [0046] - [0049] *; | [I]US9920944 (CHROMY IVO [CZ], et al) [I] 1-7 * figure 5 * * paragraphs [0027] , [0028] , [0033] , [0034] * | Recherche internationale | [A]JP2003209892 (HITACHI LTD, et al) [A] 1-7 * , *; | [A]JP2009111901 (DAIKIN IND LTD) [A] 1-7 * , *; | [A]JP2015228076 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) [A] 1-7* , *; | [A]WO2016017003 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-7; | [A]JP2016144152 (FUJI XEROX CO LTD) [A] 1-7 * , * | par le demandeur | JP2010109947 |