EP3986050 - TERMINAL ET PROCÉDÉ DE COMMUNICATION SANS FIL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 05.08.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.03.2022 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.12.2020 | Dernier événement Tooltip | 05.08.2022 | Retrait de la demande | publié le 07.09.2022 [2022/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NTT DOCOMO, INC. 11-1 Nagatacho 2-chome Chiyoda-Ku Tokyo 100-6150 / JP | [2022/16] | Inventeur(s) | 01 /
YOSHIOKA, Shohei c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 02 /
MATSUMURA, Yuki c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 03 /
HARADA, Hiroki c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 04 /
NAGATA, Satoshi c/o Intellectual Property Department, NTT DOCOMO INC., SANNO PARK TOWER, 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 05 /
WANG, Lihui c/o DOCOMO Beijing Communications Laboratories Co. Ltd., 7/F, Raycom Infotech Park A, No.2 Kexueyuan South Road, Haidian District Beijing 100190 / CN | 06 /
HOU, Xiaolin c/o DOCOMO Beijing Communications Laboratories Co. Ltd., 7/F, Raycom Infotech Park A, No.2 Kexueyuan South Road, Haidian District Beijing 100190 / CN | [2022/16] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2022/16] | Numéro de la demande, date de dépôt | 19932964.0 | 11.06.2019 | [2022/16] | WO2019JP23172 | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020250324 | Date: | 17.12.2020 | Langue: | JA | [2020/51] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3986050 | Date: | 20.04.2022 | Langue: | EN | [2022/16] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 17.12.2020 | Classification | IPC: | H04W72/04, H04W72/12 | [2022/16] | CPC: |
H04L5/0051 (EP);
H04L5/0016 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/16] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ENDGERÄT UND DRAHTLOSKOMMUNIKATIONSVERFAHREN | [2022/16] | Anglais: | TERMINAL AND WIRELESS COMMUNICATION METHOD | [2022/16] | Français: | TERMINAL ET PROCÉDÉ DE COMMUNICATION SANS FIL | [2022/16] | Entrée dans la phase régionale | 28.12.2021 | Traduction produite | 28.12.2021 | Taxe nationale de base payée | 28.12.2021 | Taxe de recherche payée | 28.12.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 28.12.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.12.2021 | Requête en examen déposée [2022/16] | 02.08.2022 | Demande retirée par le demandeur [2022/36] | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2019090199 (KIM KI-TAE [KR], et al) [A] 1-6* , Whole document *; | [Y]EP3468061 (PANASONIC IP CORP AMERICA [US]) [Y] 1-6 * , [0002]-[0095] *; | [Y] - INTEL CORPORATION, "Email Discussion Summary on New NR SI Proposal: Study on NR design above 52.6GHz", 3GPP TSG RAN #80 RP-180929, (20180614), XP051510831 [Y] 1-6 * , section 4 * | [Y] - Intel Corporation, "On the remaining details of DM-RS", 3GPP TSG RAN WG1 #91 R1-1720076, (20171201), XP051369757 [Y] 2-5 * , section 2 * | [Y] - Spreadtrum Communications,, "Discussion on cross-slot scheduling for UE power saving", 3GPP TSG RAN WG1 #97 R1-1906372, (20190517), XP051708407 [Y] 5 * , section 2. 1.3 * | [A] - Huawei; HiSilicon, "Discussion on DMRS sequence design for low PAPR", 3GPP TSG RAN WG1 #96b R1-1903973, (20190412), XP051691195 [A] 1-6 * , Whole document * | [A] - ZTE, Sanechips, "Remaining issues on NR-PDCCH structure", 3GPP TSG RAN WG1 #91 R1-1719489, (20171201), XP051368797 [A] 1-6 * , Whole document * | [A] - ERICSSON, "NR-U PUCCH Design", 3GPP TSG RAN WG1 #93 R1-1806261, (20180525), XP051441469 [A] 1-6 * , Whole document * |